Entreprise : HOLDING FRANCK DUQUESNE INVESTISSEMENTS - SIREN 434 120 218
Identité
Dénomination
HOLDING FRANCK DUQUESNE INVESTISSEMENTS
Sigle
HFDI
SIREN (siège)
434 120 218
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2001
Début d’activité
01/09/2019
Date de fin de la personne morale
09/01/2100
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
La gestion, l'animation et l'administration de sociétés ou entreprises.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
618450 EUR
Adresse du siège
2 B PL DE LA REPUBLIQUE 59390 TOUFFLERS FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUQUESNE FRANCK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2019
Siret
43412021800038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La gestion, l'animation et l'administration de sociétés ou entreprises.
Autres Activités
La gestion, l'animation et l'administration de sociétés ou entreprises.
Adresse
2 B PL DE LA REPUBLIQUE
59390 , TOUFFLERS - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2000
Siret
43412021800012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
27 RUE DU MARECHAL JOFFRE
59120 , LOOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2011
Siret
43412021800020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
788 AV JEAN JAURES
59790 , RONCHIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
07/11/2017
Description
Fusion absorption de la société ENA, SARL, 788 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin, RCS LILLE METROPOLE 421 823 071, en date du 22/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
14/02/2017
Description
Fusion absorption de la SAS DANSE MUSIQUE SOLFERINO D.M.S. dont le siège social est sis 788 avenue Jean Jaurès 59790 RONCHIN - RCS LILLE METROPOLE 534 656 996 - A dater du 09/12/2016.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
16/10/2014
Description
Fusion-absorption de la société FRANCE-DIVERTISSEMENT-LOISIR "FDL" (Rcs Lille Métropole 522 547 173) le 28/08/2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/06/2009
Description
Changement de la forme juridique de Société civile en SARL - A compter du 15/4/2009 il s'en est suiv i une modification du numéro de gestion. Ancien nu méro de gestion 2001 D 22.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/01/2001
Description
Historique : Publication légale : La gazette de la région du Nord du 23/12/2000.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
10/01/2001
Description
DANS DE DEBUT D'ACTIVITE DANS LE RESORT: 01/12/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).