Entreprise : SCI ITA EST - SIREN 434 118 139
Identité
Dénomination
SCI ITA EST
SIREN (siège)
434 118 139
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2001
Date de fin de la personne morale
11/01/2004
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
AV DE LA GARE 63920 PESCHADOIRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT DE DORE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVOIRE VINCENT , MARIE , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
PESCHADOIRES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43411813900014
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'acquisition de tous terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire;La construction sur ces terrains ou droits immobiliers de tous immeubles de toutes destinations et usages;La vente en totalité ou par fractions des immeubles construits avant ou après leur achèvement
Adresse
AV avenue de la Gare
63920 , Peschadoires - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT DE DORE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5124
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Radiation du RCS le 23/04/2019 avec effet au 23/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
30/09/2004
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2004 LIQUIDATEUR: RIVOIRE VINCENT (ANCIEN GERANT LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU SIEGE DE LA SOCIETE ( AGE DU 10 JUILLET 2004) Date d'effet : 01/09/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).