Entreprise : FINANCIERE SEROMA - SIREN 434 066 320
Identité
Dénomination
FINANCIERE SEROMA
SIREN (siège)
434 066 320
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2001
Début d’activité
01/01/2001
Date de fin de la personne morale
14/01/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés françaises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations l'animation de ces entités par la fourniture de prestations administratives, commerciales, juridiques et financières
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
395000 EUR
Adresse du siège
LES ESTRESSES 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUBERT CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Vayrac
Nom, Prénom(s)
LABROUSSE MATHIEU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Dénomination
D.E.L. ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43406632000012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés françaises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations l'animation de ces entités par la fourniture de prestations administratives, commerciales, juridiques et financières
Autres Activités
Prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés françaises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations l'animation de ces entités par la fourniture de prestations administratives, commerciales, juridiques et financières
Adresse
LES ESTRESSES
19120 , BEAULIEU-SUR-DORDOGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
461
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive rendue le 19 janvier 2021 nommant Grillon Michel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31613
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 26/09/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00031 désigne liquidateur SCP Btsg² 2 Avenue Thiers CS 30159 19104 Brive-la-Gaillarde , met fin à la mission de l'administrateur Scp Caviglioli - Baron - Fourquie 10 Rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE
Numéro d'observation
28858
Date d'ajout
28/02/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive , prononce en date du 28/02/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00031 , date de cessation des paiements le 31/12/2016 désigne Administrateur Scp Caviglioli - Baron - Fourquie 10 Rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse avec pour mission : d'assister la société débitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire SCP Btsg² 26 Boulevard Jules Ferry 19104 Brive-la-Gaillarde , , et ouvre une période d'observation expirant le 31/08/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).