Entreprise : SCI SAINTE ANNE - SIREN 433 964 855
Identité
(Entreprise radiée le 19/06/2019)
Dénomination
SCI SAINTE ANNE
SIREN (siège)
433 964 855
Date d'immatriculation au RNE
09/01/2001
Fermeture de l'établissement - 43396485500012
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2019
Fermeture de l'établissement - 43396485500020
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2019
Date de fin de la personne morale
08/01/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
69000 EUR
Adresse du siège
2 RUE EDME BERGERET 21700 NUITS-SAINT-GEORGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUITS SAINT GEORGES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABEILLE GREGOIRE , PAUL , AUGUSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2000
Commune de résidence
NUITS ST GEORGES
Nom, Prénom(s)
LABEILLE COME-ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1998
Commune de résidence
NUITS ST GEORGES
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT MARINE , LAURA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/2001
Nom, Prénom(s)
LABEILLE CAPUCINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2004
Commune de résidence
NUITS ST GEORGES
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT JULINE , ALIZE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2003
Nom, Prénom(s)
RAVIER ANNE-MARIE-MARGUERITE
Nom d'usage
COLLARDOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1928
Commune de résidence
Nuits-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT JEROME , SYMPHORIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
BEAUNE
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT FRANCOIS , LOUIS , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT ELISABETH , LUCILE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
NUITS ST GEORGES
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT THIBAULT , ARTHUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1991
Commune de résidence
BEAUNE
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT MATTHIEU , PIERRE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
BEAUNE
Nom, Prénom(s)
COLLARDOT THEO , QUENTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1999
Commune de résidence
BEAUNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/01/2001
Siret
43396485500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT PRISE A BAIL AVEC OU SANS PROMESSE DE VENTE, DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, MISE EN VALEUR DES DITS IMMEUBLES
Adresse
1 RUE 1 RUE SAINTE ANNE
21700 , NUITS SAINT GEORGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUITS SAINT GEORGES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/02/2019
Siret
43396485500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE EDME BERGERET
21700 , NUITS-SAINT-GEORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9208
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Radiation du RCS le 19/06/2019 avec effet au 31/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5833
Date d'ajout
26/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/02/2019 Liquidateur : COLLARDOT Anne-Marie-Marguerite Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue Edme Bergeret 21700 Nuits-Saint-Georges Journal d'annonces légales : l'auxois libre en date du 22/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1212
Date d'ajout
16/06/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 21/07/2005 : NOUVEAU : COLLARDOT JEROME SYMPHORIEN, ASSOCIÉ NOUVEAU : COLLARDOT ELISABETH LUCILE ALICE, ASSOCIÉ NOUVEAU : COLLARDOT FRANCOIS LOUIS ROGER, ASSOCIÉ NOUVEAU : COLLARDOT MATTHIEU PIERRE JEAN, ASSOCIÉ NOUVEAU : COLLARDOT THIBAULT ARTHUR, ASSOCIÉ NOUVEAU : COLLARDOT THEO QUENTIN, ASSOCIÉ NOUVEAU : LABEILLE COME-ALEXANDRE, ASSOCIÉ NOUVEAU : LABEILLE GREGOIRE PAUL AUGUSTE, ASSOCIÉ NOUVEAU : LABEILLE CAPUCINE, ASSOCIÉ NOUVEAU : COLLARDOT MARINE LAURA, ASSOCIÉ NOUVEAU : COLLARDOT JULINE ALIZE, ASSOCIÉ
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).