Entreprise : CADET GESTION - SIREN 433 879 301
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
CADET GESTION
SIREN (siège)
433 879 301
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2000
Fermeture de l'établissement - 43387930100011
- Date d'effet de la fermeture : 25/04/2022
Date de fin de la personne morale
17/12/2099
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
ZI DE BELLEVUE 22200 SAINT-AGATHON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE HO CATHERINE , JACQUELINE
Nom d'usage
CADET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
KERMOROC H
Nom, Prénom(s)
CADET ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
KERMOROC H
Nom, Prénom(s)
DENIS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
PLERIN
Dénomination
SARL PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PLERIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/2000
Siret
43387930100011
Code APE
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La participation par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ainsi que toutes prestations auprès des filiales. Négoce location de de tous produits de communication et notamment de téléphonie mobile réparation maintenance et service après vente de tous produits de communication et notamment de téléphonie mobile
Adresse
Z I de Bellevue
22200 , Saint-Agathon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6754
Date d'ajout
28/04/2022
Description
EN DATE DU 25/04/2022, LE TRIBUNAL DE ST BRIEUC A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actifs - L644-5 al.1 DE CADET GESTION (SAS)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6790
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Radiation du RCS Saint-Brieuc le 28/04/2022 avec effet au 25/04/2022
Numéro d'observation
4232
Date d'ajout
11/06/2020
Description
EN DATE DU 10/06/2020, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE CONTRE CADET GESTION (SAS), ET A DESIGNE : - MANDATAIRE LIQUIDATEUR : SELARL TCA (Me François TREMELOT) - 5, place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC ET A FIXE AU 01/01/2019 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
359
Date d'ajout
31/01/2008
Description
- MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE: ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SARL NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SAS - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN CAPITAL : 8 000 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 48 000 EUROS - MR CADET ALAIN, GERANT, EST NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT SON ADRESSE PERSONNELLE EST ACTUELLEMENT LIEUDIT LEIN AR MEZOU 22140 KERMOROC'H - NOMINATION DE MME CADET CATHERINE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL - NOMINATION DE LA SARL PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - NOMINATION DE ME DENIS PHILIPPE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT - MODIFICATION DE L'ACTIVITE : ANCIENNE ACTIVITE : LA PARTICIPATION PAR TOUS MOYENS DANS TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RAPPORTER A SON OBJET PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT DE TITRES OU DROITS SOCIAUX DE FUSION OU AUTREMENT AINSI QUE TOUTES PRESTATIONS AUPRES DES FILIALES LE NEGOCE DE TOUS PRODUITS DE COMMUNICATION ET NOTAMMENT DE TELEPHONIE MOBILE AUPRES DE REVENDEURS NOUVELLE ACTIVITE : LA PARTICIPATION PAR TOUS MOYENS DANS TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RAPPORTER A SON OBJET PAR VOIE DE CREATION DE SOCIETES NOUVELLES DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT DE TITRES OU DROITS SOCIAUX DE FUSION OU AUTREMENT AINSI QUE TOUTES PRESTATIONS AUPRES DES FILIALES NEGOCE LOCATION DE TOUS PRODUITS DE COMMUNICATION ET NOTAMMENT TELEPHONIE MOBILE REPARATION MAINTENANCE ET SERVICE APRES VENTE DE TOUS PRODUITS DE COMMUNICATION ET NOTAMMENT DE TELEPHONIE MOBILE PUBLICITE FAITE DANS LE PENTHIEVRE DU 03 JANVIER 2008 ET RECTIFICATIF DU 31/01/2008 DEPOT AU GREFFE LE Date d'effet : 10/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).