Entreprise : SVEE COLLECTIVITES - SIREN 433 876 117
Identité
(Entreprise radiée le 06/06/2018)
Dénomination
SVEE COLLECTIVITES
SIREN (siège)
433 876 117
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2003
Date de fin de la personne morale
28/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
360720 EUR
Adresse du siège
RUE ANTOINE LAURENT LAVOISIER 59770 MARLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE LES DIX MUIDS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUTIN MICHEL , GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Souchez
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/06/2003
Siret
43387611700030
Enseigne
CITEOS (Pour l'éclairage public)
Code APE
4321B - Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude et réalisation pour la construction ou l'installation de tous travaux électriques pour les collectivités publiques
Adresse
RUE rue Antoine-Laurent Lavoisier Zae les Dix Muids
59770 , Marly - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE LES DIX MUIDS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/2000
Siret
43387611700014
Code APE
000Z
Adresse
23 RUE DU DEPOT
62000 , ARRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23-25
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/12/2002
Siret
43387611700022
Code APE
000Z
Adresse
280 RUE DU 8 MAI 1945
78360 , MONTESSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET TRANSPORTS DE FORCE - E.I.T.F., SAS dont le siège social est sis Zone Industrielle - Voie d'Hermenne 59267 PROVILLE, 686 820 200 RCS DOUAI le 31-03-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/08/2003
Description
Historique : Dépôt de l'acte Constitutif au greffe d'ARRAS en date du 13 DECEMBRE 2000 Dépôt de l'ac te de transfert du siège de MONTESSON à MARLY au G reffe de VALENCIENNES en date du 29 AOUT 2003 DU 2 1 JANVIER 2003 AU 29 AOUT 2003, le siège social ét ait sis à MONTESSON (78360) 280 rue du 8 Mai 1945 (RCS VERSAILLES 2003 B 159) et la société était dé nommée "SANTERNE 7"
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/08/2003
Description
Observations concernant l'établissement situé rue Antoine-Laurent Lavoisier ZAE les Dix Muids 59770 Marly : Précédent propriétaire : SOCIETE SANTERNE RCS 775.629.918 Publication de l'apport : La Croix du Nord du 1ER AOUT 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).