Entreprise : SCI LOUISE - SIREN 433 805 579
Identité
Dénomination
SCI LOUISE
SIREN (siège)
433 805 579
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2004
Début d’activité
05/10/2004
Date de fin de la personne morale
12/12/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'un bâtiment sis sur la commune de touques (calvados) avec le terrain l'entourant cadastrée section Ac n°100. L'administration et l'exploitation d'un bail, location ou autrement desdits droits et biens immobiliers et tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par vois d'acquisition échange apport ou autrement
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
5322 CHE DES SALINES 14800 SAINT-ARNOULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SELEVER VICTOR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Tourgéville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/10/2004
Siret
43380557900037
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un bâtiment sis sur la commune de touques (calvados) avec le terrain l'entourant cadastrée section Ac n°100. L'administration et l'exploitation d'un bail, location ou autrement desdits droits et biens immobiliers et tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par vois d'acquisition échange apport ou autrement
Autres Activités
L'acquisition d'un bâtiment sis sur la commune de touques (calvados) avec le terrain l'entourant cadastrée section Ac n°100. L'administration et l'exploitation d'un bail, location ou autrement desdits droits et biens immobiliers et tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par vois d'acquisition échange apport ou autrement
Adresse
5322 CHE DES SALINES
14800 , SAINT-ARNOULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/2004
Siret
43380557900029
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
HIPPODROME DE LA TOUQUES
14800 , DEAUVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/2000
Siret
43380557900011
Code APE
702A
Adresse
65 AV CHARLES DE GAULLE
95160 , MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2280
Date d'ajout
13/12/2004
Description
Modification autre Transfert du siège social et principal établissement du 65 avenue Charles De Gaulle 95160 Pontoise à zone industrielle touques 14800 Deauville. Changement de gérant : Ancien : Serre Laurence. Nouveau : Selever Victor. Date d'effet : 05/10/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes constitutifs au greffe TC pontoise le 11/12/2000 sous le n° 9437 - l'écho le Regionnal du 18/11/2000. Codes statistiques attribués par l'INSEE : Siret : 433 805 579 00029 code NAF :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).