Entreprise : SAS RESIDENCES DE PENTHIEVRE - SIREN 433 805 504
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
SAS RESIDENCES DE PENTHIEVRE
SIREN (siège)
433 805 504
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2001
Date de fin de la personne morale
01/02/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
3 RUE RENE CASSIN 22430 ERQUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTIER SOPHIE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
RENNES
Nom, Prénom(s)
GEFFROY ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TREGUEUX
Nom, Prénom(s)
MACHERAS ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
TILLON JEAN-PIERRE , CONSTANT , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
PLENEUF VAL ANDRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2000
Siret
43380550400019
Code APE
701A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION TERRAINS ET IMMEUBLES, CONSTRUCTION OU RENOVATION, VENTE EN TOTALITE OU PAR FRACTIONS ACCESSOIREMENT LOCATION DE CES IMMEUBLES
Adresse
2 SQ 2 SQUARE DE L'HOTEL DE VILLE
22430 , ERQUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2004
Siret
43380550400027
Code APE
701A
Adresse
3 RUE RENE CASSIN
22430 , ERQUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6752
Date d'ajout
28/04/2022
Description
EN DATE DU 25/04/2022, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6789
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Radiation du RCS Saint-Brieuc le 28/04/2022 avec effet au 25/04/2022
Numéro d'observation
782
Date d'ajout
31/01/2018
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 26 JANVIER 2018, Monsieur Alain PIVERT A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE Monsieur Thierry VITEL.
Numéro d'observation
787
Date d'ajout
31/01/2018
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 26 JANVIER 2018, Madame Laurence THOMAS LEMAIRE A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE Monsieur Gilles HENRIO.
Numéro d'observation
1642
Date d'ajout
17/02/2016
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 17 FÉVRIER 2016, Monsieur Gilles HENRIO A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE Monsieur Jean-Jacques FUAN.
Numéro d'observation
5165
Date d'ajout
24/07/2012
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/07/2012, Maître François TREMELOT DE LA SELARL T.C.A A ETE DESIGNE MANDATAIRE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE Maître Françoise CHATAIGNERE DE LA SELARL TCA
Numéro d'observation
4515
Date d'ajout
09/10/2008
Description
Changement de mandataire-liquidateur PAR JUGEMENT EN DATE DU 06 OCTOBRE 2008, LA SELARL T.C.A A ETE NOMMEE MANDATAIRE JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE Maître Françoise CHATAIGNERE 5, PLACE DUGUESCLIN 22000 SAINT BRIEUC Date d'effet : 06/10/2008
Numéro d'observation
641
Date d'ajout
12/02/2008
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 21 JANVIER 2008 MONSIEUR AMICEL Rémi A ETE NOMME JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR GILBERT TRONEL Date d'effet : 21/01/2008
Numéro d'observation
3500
Date d'ajout
13/09/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 07/09/2005 Date d'effet : 07/09/2005
Numéro d'observation
3502
Date d'ajout
13/09/2005
Description
Faillite non personnelle EN DATE DU 12/09/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME : - LIQUIDATEUR : MAITRE CHATAIGNERE 5, PLACE DUGUESCLIN 22000 ST BRIEUC - JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR TRONEL GILBERT - JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MONSIEUR FUAN JEAN JACQUES A FIXE AU 07/09/2005 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 12/09/2005
Numéro d'observation
3417
Date d'ajout
08/09/2005
Description
NOMINATION DE ME SOPHIE GAUTIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. Date d'effet : 02/02/2005
Numéro d'observation
772
Date d'ajout
03/03/2005
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE SQUARE DE L'HOTEL DE VILLE - BUREAUX DE L'AGENCE REGINA (22430) ERQUY AU 3 RUE RENE CASSIN (22430) ERQUY. Date d'effet : 15/11/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).