Entreprise : SCI VALS - SIREN 433 744 091
Identité
(Entreprise radiée le 02/05/2019)
Dénomination
SCI VALS
SIREN (siège)
433 744 091
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2000
Date de fin de la personne morale
30/11/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
71 RUE MIGNET 83000 TOULON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TORRES VALERIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
GHIGOU CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/11/2000
Siret
43374409100011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
AV MARCEL DASSAULT
83500 , LA SEYNE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE QUADRIGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/11/2000
Siret
43374409100029
Nom commercial
SCI VALS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par Lcation ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
71 RUE 71 Rue Mignet
83000 , Toulon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19721
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).