Entreprise : UNILAND - SIREN 433 714 862
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2018)
Dénomination
UNILAND
SIREN (siège)
433 714 862
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2000
Date de fin de la personne morale
30/11/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
40500 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE L'EGLISE 02120 BERNOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAGLAIN VALERIE , MARIE , CHRISTIANE
Nom d'usage
DAZIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Villequier-Aumont
Nom, Prénom(s)
PLOTON NORBERT , DANIEL , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
DAZIN REMI , PIERRE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Villequier-Aumont
Dénomination
SOCIETE CIVILE VINO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bernot
Dénomination
LAND SECURITE ET HABITAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Tergnier
Dénomination
SOCIETE CIVILE LEVAVASSEUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Frières-Faillouël
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/09/2000
Siret
43371486200011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
28 RUE DU PONT D ELVA
02700 , TERGNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
43371486200029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles.
Adresse
12 RUE 12 rue de l Eglise
02120 , Bernot - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
07/02/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 14-11-2017 AVEC DATE D'EFFET AU 14-11-2017 , JOURNAL PUBLICATEUR : PICARDIE LA GAZETTE DU 31-01-2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/06/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-10-2016, JOURNAL PUBLICATEUR : LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU : 19-05-2017, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 27 rue Charles Picard 02100 Saint-Quentin.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/12/2000
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 1/12/2000 PICARDIE GAZETTE DU 22/11/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).