Entreprise : M7 SYSTEM - SIREN 433 705 209
Identité
Dénomination
M7 SYSTEM
SIREN (siège)
433 705 209
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2000
Date de fin de la personne morale
03/12/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
38 RUE DE L UNIVERSITE 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREAU JEAN , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Ozoir-la-Ferrière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
43370520900032
Nom commercial
M7 SYSTEM
Enseigne
SYSTEM-PROJECT
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes prestations se rapportant aux services de conseils en management et notamment le management de projet et le management de conception d'entreprises. Toutes prestations de formation se rattachant à l'activité ci-dessus.
Adresse
38 RUE 38 Rue de l'Université
69007 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
43370520900016
Code APE
741J
Adresse
17 CHE DU PETIT BOIS
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2001
Siret
43370520900024
Code APE
741G
Adresse
45 RUE RAOUL SERVANT
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/000885
Date d'ajout
09/01/2009
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/01/2009 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/000833
Date d'ajout
09/01/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/01/2009 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F06/040887
Date d'ajout
12/12/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/12/2006 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 22/12/2006. Liquidateur-judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN CÉDEX O6 69456 LYON
Numéro d'observation
F06/026250
Date d'ajout
10/08/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/08/2006 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur POITOUX Marcel, Juge commissaire suppléant : Monsieur COSTE Jean-Louis, Mandataire Judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN CÉDEX O6 69456 LYON , Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL représentée par Maître Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 17/07/2006
Numéro d'observation
F05/025856
Date d'ajout
01/09/2005
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
F04/023690
Date d'ajout
06/08/2004
Description
Transfert du siège social du 45 rue Raoul 69007 LYON au 38 rue de l'Université 69007 LYON à compter du 16/07/2004
Numéro d'observation
F02/036424
Date d'ajout
20/11/2002
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 17 chemin du Petit Bois 69130 ECULLY à 45 rue Raoul Servant 69007 LYON à compter du 01/10/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).