Entreprise : BILOT - SIREN 433 696 523
Identité
Dénomination
BILOT
SIREN (siège)
433 696 523
Date d'immatriculation au RNE
24/11/2000
Date de fin de la personne morale
23/11/2099
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
RUE PATRICK SIMIAND 60700 LES AGEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHADUFAUX REJANE , LOUISE , CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Pont-Sainte-Maxence
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE YVES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Pont-Sainte-Maxence
Nom, Prénom(s)
POULAIN ANNIE
Nom d'usage
DUCET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE CAMIONNAGES DE L'OISE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pont-Sainte-Maxence
Dénomination
A.R.G. SAREGE FIDETA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Compiègne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/04/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2000
Siret
43369652300011
Code APE
631E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Stockage, magasinage, logistique, manutention, conditionnement, déménagements et toutes prestations de services liées à cette activité, transport routier de marchandises - commissionnaire de transports
Adresse
RUE rue Patrick Simiand
60700 , Les Ageux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
31/05/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29/05/2018 A PRONONCE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE Monsieur Georges LENNE JUGE COMMISSAIRE, SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe LIQUIDATEUR .
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
17/03/2016
Description
Radiation d'office : article R.123-129 du Code de Commerce clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 15/03/2016.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/01/2010
Description
Par ordonnance du 11/01/2010, le Président du Trib unal de Commerce de Beauvais a nommé Monsieur Phil ippe CACAUX en qualité de juge-commissaire en remp lacement de Monsieur Gérard JUZIEU.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/04/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 17 /04/2007 arrêtant le plan de cession totale de l'e ntreprise au profit de la SARL LMIF, route de Sina ncourt, Zone Industrielle 60390 AUNEUIL. Date d'en trée en jouissance : 16/04/2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/04/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 03 /04/2007 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : ME LEHERICY Philippe 7, rue des Colimaç ons 60600 CLERMONT - Cessation d'activité de plein droit à la date dudit jugement.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 23 /01/2007 ouvrant une procédure de redressement jud iciaire et fixant la fin de la période d'observati on au 26/06/2007. Cessation des paiements en date du 01/06/2006. Juge Commissaire : M DEGRY Roger Ma ndataire judiciaire : ME LEHERICY Philippe 7, rue des Colimaçons 60600 CLERMONT Administrateur : ME RONGEOT Jean 3, rue Robert de Luzarches B.P. 335 8 0003 AMIENS CEDEX 01 dont la mission est, outre le s pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'ass ister la société débitrice dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/04/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 24/04/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).