Entreprise : V.TECH INDUSTRIE - SIREN 433 594 272
Identité
Dénomination
V.TECH INDUSTRIE
SIREN (siège)
433 594 272
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2024
Début d’activité
17/05/2024
Date de fin de la personne morale
28/05/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vente de fournitures industrielles et particulièrement des lubrifiants industriels des liquides de coupe et des aspirateurs de brouillard d'
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
150450 EUR
Adresse du siège
ZONE D'ACTIVITE LE POLEN 76710 ESLETTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
G.D.H.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Eslettes
Dénomination
ARTEMIS MANAGEMENT
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Dardilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/2024
Siret
43359427200034
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
ZONE D'ACTIVITE LE POLEN
76710 , ESLETTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43359427200018
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
LE BOURG
14130 , SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2987
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Rouen par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 17/05/2024 du Parc d'Activités du Launay II 14130 Pont-l'Évêque au Zone d'Activité du Polen 76710 Eslettes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
731
Date d'ajout
09/03/2010
Description
Transfert du siège social à compter du 22/02/2010 : Ancienne adresse : LE BOURG - SAINT PHILBERT DES CHAMPS 14130 SAINT PHILBERT DES CHAMPS Nouvelle adresse : le Lieu Grieu - Parc d'Activités du Launay II 14130 Pont l'évêque Fermeture de l'établissement principal situé le Bourg 14130 Saint-Philbert-des-Champs à compter du 22/02/2010 Ouverture de l'établissement principal situé le Lieu Grieu - Parc d'Activités du Launay II 14130 Pont l'évêque à compter du 22/02/2010 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/02/2010 : Modifié : VILLEZ Vincent, Gérant(e) nouveau domicile : Pont l'Evêque 7 Allée du Général Vaugan
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).