Entreprise : SCI L'ETHE - SIREN 433 590 676
Identité
(Entreprise radiée le 10/09/2020)
Dénomination
SCI L'ETHE
SIREN (siège)
433 590 676
Date d'immatriculation au RNE
27/11/2000
Date de fin de la personne morale
26/11/2050
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76200 EUR
Adresse du siège
PL DE LA MAIRIE 84210 PERNES-LES-FONTAINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERNES LES FONTAINES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORERE GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
PERNES LES FONTAINES
Nom, Prénom(s)
DE SAINT LAURENT VERONIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
PERNES LES FONTAINES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/10/2000
Siret
43359067600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION LA GESTION LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON ET DANS UN PREMIER TEMPS ACQUISITION D'UN LOCAL SIS A AVIGNON (84) TECHNOPOLE AGROPARC EDEN
Adresse
PL PL. DE LA MAIRIE
84210 , PERNES LES FONTAINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERNES LES FONTAINES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20977
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 10/09/2020 avec effet au 10/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6692
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).