Entreprise : TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES - SIREN 433 573 219
Identité
Dénomination
TECHNO SYSTEMES INDUSTRIES
Sigle
TSI
SIREN (siège)
433 573 219
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2000
Date de fin de la personne morale
20/11/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2141908.69 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA TUILERIE 31130 BALMA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBAGNAC JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Castelmaurou
Nom, Prénom(s)
MARTY THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
PORTE MICHELE
Nom d'usage
AUBAGNAC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
LE CABINET EURADIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
S.A. EGEPAR ETUDES, GESTIONS, PARTICIPATIONS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Balma
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
43357321900014
Code APE
746Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION, LA CONCEPTION DE TOUS PRODUITS OU ENSEMBLES DE PRODUITS RELEVANT NOTAMMENT DE LA SEURITE DES BIENS ET DES PERSONNES, DE L'OBSERVATION ET DE LA SURVEILLANCE D'INFRASTRUCTURES DE TOUS ORDRES ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES ROUTIERS, AGRICOLES ET INDUSTRIELS - TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES, OPERATIONS DE COURTAGE, TOUT DEPOT DE BREVETS ETC ...
Adresse
2 RUE 2 Rue de la Tuilerie
31130 , Balma - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/006716
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 12/02/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/006684
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 12/02/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/009737
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er avril 2015 remplaçant Me Olivier BENOIT dans ses fonctions de liquidateur par la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Olivier BENOIT, 17 rue de Metz 31000 Toulouse.
Numéro d'observation
15400
Date d'ajout
22/09/2003
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/09/2003LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE, A PRONONCELA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A NOMMELiquidateur : ME BENOIT 17, RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7AINSI QUE MR CHRISTOPHE AUBAGNACEN QUALITE DE MANDATAIRE, AVEC POUR MISSION DE REPRESENTER LA PERSONNEMORALE DISSOUTE POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS PROPRES DANS TOUS LESACTES POUR LESQUELS ELLE N'EST PAS DESSAISIE PAR L'EFFET DE LAPROCEDURE COLLECTIVE.L'OPINION DU 26.09.2003
Numéro d'observation
13331
Date d'ajout
12/08/2003
Description
(Divers) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/08/2003LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A AUTORISE LAPOURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 29.12.03 Date d'effet: 08/08/2003
Numéro d'observation
7911
Date d'ajout
30/04/2003
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/04/2003LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A PRONONCE LEREDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE ET A NOMMEM. MARTINReprésentant des créanciers : ME BENOIT 17, RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 717, RUE DE METZBP 713231071 TOULOUSE CEDEX 7 Administrateur : ME VIGREUX 32, PL. MAGE 31000 TOULOUSE32, PL. MAGE31000 TOULOUSEAVEC MISSION D'ASSISTANCEET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15/01/2002OPINION DU 09.05.2003
Numéro d'observation
23209
Date d'ajout
03/12/2002
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE MME AUBAGNAC NEE PORTE MICHELE EN REMPLACEMENT DE MR AUBAGNAC JEAN MARC DEMISSIONNAIRE. PV CA DU 31.10.02 GAZETTE DU MIDI DU 06.12.2002 Date d'effet: 31/10/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 14 050 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 141 908.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).