Entreprise : SCI BURTIN - SIREN 433 497 963
Identité
Dénomination
SCI BURTIN
SIREN (siège)
433 497 963
Date d'immatriculation au RNE
15/11/2000
Début d’activité
15/11/2000
Date de fin de la personne morale
14/11/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location de bien, achat de bien immobilier.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
844 RTE DE FALAISE 14100 LES MONCEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURTIN JEAN-LOUIS , FRANCOIS , LEON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Les Monceaux
Nom, Prénom(s)
BURTIN FABRICE , OLIVIER , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Basly
Nom, Prénom(s)
BURTIN YANNICK , VINCENT , SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Les Monceaux
Nom, Prénom(s)
BURTIN ROMUALD , NICOLAS , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Formigny La Bataille
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS JOCELYNE , FRANCINE , MARIE
Nom d'usage
BURTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Les Monceaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2000
Siret
43349796300028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de bien, achat de bien immobilier.
Autres Activités
Location de bien, achat de bien immobilier.
Adresse
844 RTE DE FALAISE
14100 , LES MONCEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/2000
Siret
43349796300010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
95 RUE DU GENERAL DE GAULLE
14160 , DIVES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 800 000.00 FRF nouveau montant : 121 959.21 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).