Entreprise : SCI D.M.V. - SIREN 433 385 416
Identité
Dénomination
SCI D.M.V.
SIREN (siège)
433 385 416
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2000
Début d’activité
01/01/2001
Date de fin de la personne morale
29/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, VENTE DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS PAR BAIL OU AUTREMENT, SOUS TOUTES LES FORMES EXISTANTES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
196167.77 EUR
Adresse du siège
LE VILLAGE 05260 ANCELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
ANCELLE
Nom, Prénom(s)
GARNIER DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
RIBEYRET
Nom, Prénom(s)
GARNIER MARTINE
Nom d'usage
HUBAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
ANCELLE
Nom, Prénom(s)
GARNIER VALERIE
Nom d'usage
MARIOTTI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
ANCELLE
Nom, Prénom(s)
ROUGNY JEANNE
Nom d'usage
GARNIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
ANCELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43338541600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, VENTE DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS PAR BAIL OU AUTREMENT, SOUS TOUTES LES FORMES EXISTANTES.
Autres Activités
ACQUISITION, VENTE DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS PAR BAIL OU AUTREMENT, SOUS TOUTES LES FORMES EXISTANTES.
Adresse
LE VILLAGE
05260 , ANCELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2557
Date d'ajout
28/08/2006
Description
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 24/06/2006 ANCIEN : 90097,37 EUR NOUVEAU : 196167,77 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 24/06/2006 : NOUVEAU : GARNIER DOMINIQUE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL NOUVEAU : HUBAUD MARTINE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL NOUVEAU : MARIOTTI VALERIE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).