Entreprise : SCI JPM - SIREN 433 366 598
Identité
(Entreprise radiée le 16/03/2020)
Dénomination
SCI JPM
SIREN (siège)
433 366 598
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2000
Date de fin de la personne morale
29/10/2050
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
230000 EUR
Adresse du siège
117 RUE DE PICARDIE 60190 ARSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFRENOY PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Villers-sur-Coudun
Nom, Prénom(s)
FABRY JOCELYNE , GEORGETTE , PAULE , YOLANDE
Nom d'usage
DELAVENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Arsy
Nom, Prénom(s)
DELAUTRE JEAN-PIERRE , JULES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
20230 TAGLIO ISOLACCIO
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43336659800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DE STRASBOURG
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/11/2000
Siret
43336659800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la propriété, l'administration, l'exploitation par voie de location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
117 RUE 117 Rue de Picardie
60190 , Arsy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2654
Date d'ajout
16/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/02/2020
Description
Dissolution à compter du 16/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/12/2019, liquidateur : DELAUTRE Jean-Pierre Jules, siège de la liquidation : 117 Rue de Picardie 60190 Arsy, parution de la publicité légale : L'Oise Agricole en date du 10/01/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/06/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de COMPIEGNE 2 rue de Strasbourg à ARSY 117 rue de Picardie A compter du 8 juin 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/10/2000
Description
Historique des observations depuis le 30/10/2000 : Du 15 janvier 2001 : inscription modificative : Mise en activité de la société
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).