Entreprise : SOCIETE NOUVELLE CAPDEVILLE - SIREN 433 346 988
Identité
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE CAPDEVILLE
SIREN (siège)
433 346 988
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2000
Début d’activité
01/10/2000
Date de fin de la personne morale
01/11/2050
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
TERRASSEMENTS ET DEMOLITION D'IMMEUBLES, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
57390 EUR
Adresse du siège
ZI Z I LA CREMADE 09700 SAVERDUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAPDEVILLE CORINNE , FRANCOISE
Nom d'usage
MARTINEZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saverdun
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43334698800010
Enseigne
SOCIETE NOUVELLE CAPDEVILLE
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TERRASSEMENTS ET DEMOLITION D'IMMEUBLES, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS
Code APRM
4312BA - Terrassements
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
ZI Z I LA CREMADE
09700 , SAVERDUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/005254
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 13/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/000257
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Foix en date du 18/01/2021 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur ALMUDEVER Patrick en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F20/002698
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 21/09/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître BRENAC Alix 23 rue Delcassé 09000 Foix
Numéro d'observation
F20/000774
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 09/03/2020 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 07/09/2020.
Numéro d'observation
F19/002917
Date d'ajout
23/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 23/09/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître BRENAC Alix 23 rue Delcassé 09000 Foix, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE Prise en la personne de Me FOURQUIE 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/2000
Description
Historique des observations RCS : Mention du 27/11/2003 : AUGMENTATION DE CAPITAL A compter du : 30/09/2003 Ancien : 22.800 EUR Nouveau : 57.390 EUR Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 28/11/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).