Entreprise : SARL CHRISTOPHE - SIREN 433 317 591
Identité
Dénomination
SARL CHRISTOPHE
SIREN (siège)
433 317 591
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2000
Date de fin de la personne morale
23/10/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622 EUR
Adresse du siège
29 RUE VICTOR HUGO 94370 SUCY-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AFONSO ALCINO , DE , JESUS
Nom d'usage
AFONSO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Romainville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/10/2000
Siret
43331759100017
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Marchand de biens tous travaux du bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
29 RUE 29 Rue Victor Hugo
94370 , Sucy-en-Brie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19458
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 27/10/2020 nommant Me Souchon Alain François 6 Boulevard Jean Baptiste Oudry 94000 Créteil liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33523
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 29/10/2019 nommant M. Champion Georges juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/06/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 05/06/2013 nommant Mme Gambier Brigitte juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2010
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 28/01/2010 nommant M. Chaumet Alain juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 15/01/2009 nommant Selarl Smj 6 bis Bd Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/04/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL prononce en date du 12/04/2006 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2006J00305 , date de cessation des paiements le 01/01/2006 , désigne juge commissaire M. DOMENEC ALAIN , juge commissaire suppléant M. HALFON DANIEL , liquidateur ME CHAVANE DE DALMASSY OLIVIER 1 AV DU GENERAL DE GAULLE IMMEUBLE LE PASCAL 94000 CRETEIL , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
01 2006-01-01 CESSATION DE PAIEMENT 2006-05-05 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,18 2006-04-12 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2006-05-05 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).