Entreprise : MONTMARTRE EXPANSION - SIREN 433 249 455
Identité
Dénomination
MONTMARTRE EXPANSION
SIREN (siège)
433 249 455
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2000
Début d’activité
18/09/2000
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET PARTOUS MOYENS DEDROIT TELS QU'ACHAT APPORT OU SOUSCRIPTION DETENTION DE CES PARTICIPATIONS EN TANT QUE HOLDING FINANCIER PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES EN VALEURS MOBILIERES OU AUTRES
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
5217635 EUR
Adresse du siège
7 RUE POULBOT 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARIL MARIE-PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
BUTON PATRICK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
BUTON CHRISTIAN , GERMAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Pornic
Dénomination
AEC COMMISSARIATS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Carquefou CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/09/2000
Siret
43324945500026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET PARTOUS MOYENS DEDROIT TELS QU'ACHAT APPORT OU SOUSCRIPTION DETENTION DE CES PARTICIPATIONS EN TANT QUE HOLDING FINANCIER PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES EN VALEURS MOBILIERES OU AUTRES
Autres Activités
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES ET PARTOUS MOYENS DEDROIT TELS QU'ACHAT APPORT OU SOUSCRIPTION DETENTION DE CES PARTICIPATIONS EN TANT QUE HOLDING FINANCIER PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES EN VALEURS MOBILIERES OU AUTRES
Adresse
7 RUE POULBOT
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
43324945500034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
prestations de services de nature stratégique, financière, comptable et administrative
Autres Activités
prestations de services de nature stratégique, financière, comptable et administrative
Adresse
7 RUE DU CHATEAU
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2000
Siret
43324945500018
Code APE
741J
Adresse
21 RUE DU PINIER
44320 , CHAUVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46171
Date d'ajout
08/09/2005
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE CIVILE SE TRANSFORME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A COMPTER DU 09/08/2005 RADIATION DU 08/09/2005
Numéro d'observation
36695
Date d'ajout
24/10/2002
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
36696
Date d'ajout
24/10/2002
Description
La société a par décision du 14/09/02 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 14/09/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).