Entreprise : HOLDING MICHEL ET MARIE PIERRE TROISGROS - SIREN 433 237 328
Identité
Dénomination
HOLDING MICHEL ET MARIE PIERRE TROISGROS
SIREN (siège)
433 237 328
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2000
Début d’activité
21/04/2017
Date de fin de la personne morale
17/10/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Détention et prise de participations dans des sociétés ; Gestion des participations détenues ; Animation de ses filiales ; Exercice de mandats sociaux ; Réalisation de prestations de services de type administratif, financiers, comptables à destination des filiales ; Octroi de prêts ou d'avances à ses filiales et, de manière générale, la gestion d'opérations de trésorerie avec ces sociétés ; Acquisition et exploitation de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle, procédés, licences ou autres
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1592900 EUR
Adresse du siège
728 RTE DE VILLEREST 42155 OUCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT MARIE , PIERRE
Nom d'usage
TROISGROS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Riorges
Nom, Prénom(s)
TROISGROS MICHEL , JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Riorges
Nom, Prénom(s)
TROISGROS CESAR , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Riorges
Dénomination
EXCO HESIO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/2017
Siret
43323732800029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
728 RTE DE VILLEREST
42155 , OUCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/05/2006
Description
Changement de forme juridique à compter du 17 Avril 2006, anciennement Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).