Entreprise : SHL SOC HOTELIERE DU LAGON - SIREN 433 225 299
Identité
Dénomination
SHL SOC HOTELIERE DU LAGON
Sigle
SHL
SIREN (siège)
433 225 299
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2000
Début d’activité
23/10/2000
Date de fin de la personne morale
16/10/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
L'acquisition d'un fond immobilier, l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel, le financement d'un ensemble hôtelier sous la forme d'une cession bail et son rachat à terme, l'exploitation de celui-ci soit directement soit au moyen de tout contrats de gestion ou de franchise hôtelière, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
2300000 EUR
Adresse du siège
CAP EST 97240 LE FRANCOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL CAP EST LAGOON RESOR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARAS STEPHANE , JACQUES , MICHEL
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
DEAMBROSIS ARNAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
DRUART ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES GEOFFROY , MARIE , JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MERCIER LAURENT , FRANCOIS , PATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAFIGEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/10/2000
Siret
43322529900026
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un fond immobilier, l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel, le financement d'un ensemble hôtelier sous la forme d'une cession bail et son rachat à terme, l'exploitation de celui-ci soit directement soit au moyen de tout contrats de gestion ou de franchise hôtelière, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles.
Adresse
CAP EST
97240 , LE FRANCOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL CAP EST LAGOON RESOR
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/2000
Siret
43322529900018
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
CALIFORNIE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I. IMM.AMANDINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
25/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 25/03/2020 ordonnant la cessation totale de l'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
05/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE, ayant prononcé, en date du 04/02/2020, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 04/02/2020, et a désigné liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Michel BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex, administrateur judiciaire la SELARL BCM en la personne de me Charles Henri CARBONI lotissement Hardy Dessources pointe des sables 97200 Fort de France. Avec poursuite d'activité jusqu'au 04/05/2020.
Numéro d'observation
6331
Date d'ajout
12/10/2018
Description
Adoption d'un plan de redressement EN DATE DU 28/09/2018, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE L' Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 DE SHL SOCIETE HOTELIERE DU LAGON POUR UNE DUREE DE 10 ANS ET A DESIGNE la SELARL BCM prise en la personne de Me Charles-Henri CARBONI EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 28/09/2018
Numéro d'observation
2503
Date d'ajout
24/03/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde EN DATE DU 11/02/2014, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE SUR SHL SOCIETE HOTELIERE DU LAGON SOUS LE NUMERO 41011615, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Roland LAMEYNARDIE, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Magali GUYOT, Administrateur : Me Didier SEGARD associé de la SELAS Didier SEGARD - Charles-Henri CARBONI - Administrateurs Judiciaires Associés - Lot. Hardy Dessources - Bd Pointe des Sables - 97200 FORT DE FRANCE, AVEC POUR MISSION DE [Mission de l'administrateur], MANDATAIRE JUDICIAIRE Me Anne RAVISE, associée de la SCP BR ASSOCIES - Centre d'Affaires Dillon Valmenière Bât Eurydice D - 97200 FORT DE FRANCE ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE [durée de la période d'observation] Date d'effet : 11/02/2014
Numéro d'observation
4577
Date d'ajout
02/07/2008
Description
Augmentation du capital ANCIEN MONTANT : 1 800 000.00 EUR (FIXE)// NOUVEAU MONTANT : 2 300 000.00 EUR (FIXE). Date d'effet : 19/06/2006
Numéro d'observation
4571
Date d'ajout
25/11/2004
Description
Augmentation du capital ANCIENNE MENTION : 38 113 euros // NOUVELLE MENTION : 1 800 000 euros Date d'effet : 31/05/2004
Numéro d'observation
3455
Date d'ajout
27/08/2004
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE DE MR MARRAUD DES GROTTES GEOFFROY MARIE JOSEPH : ANCIENNE QUALITE : PDG ET ADMINISTRATEUR / NOUVELLE : PDT CONSEIL D'ADMINISTRATION Date d'effet : 25/03/2004
Numéro d'observation
1415
Date d'ajout
07/05/2004
Description
Modification autre TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS ZI DE CALIFORNIE IMMEUBLE AMANDINE 97232 LAMENTIN A COMPTER DU 02/05/03 ADMINISTRATEUR PARTANT : MR ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD ADMINISTRATEUR ENTRANT : MR MERCIER LAURENT Date d'effet : 20/05/2003
Numéro d'observation
4389
Date d'ajout
11/09/2003
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD PAUL MARIE ROGER ANCIENNE : DIRECTEUR GENERALE DELEGUE // NOUVELLE : ADMINISTRATEUR NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : MR BARAS STEPHANE JACQUES MICHEL A COMPTER DU 31/12/2002
Numéro d'observation
6138
Date d'ajout
19/12/2002
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR MARRAUD DES GROTTES GEOFFROY MARIE JOSEPH ANCIENNE : PCA ET ADMINISTRATEUR NOUVELLE : PDG CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD PAUL MARIE ROGER ANCIENNE : DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEURB NOUVELLE : DIRECTEUR GENERAL DELEGUE A COMPTER DU 02/04/2002
Numéro d'observation
1332
Date d'ajout
27/03/2001
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD PAUL MARIE ROGER ANCIENNE : ADMINISTRATEUR NOUVELLE : DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 05/03/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).