Entreprise : NIMES FOOD - SIREN 433 212 453
Identité
Dénomination
NIMES FOOD
SIREN (siège)
433 212 453
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2001
Début d’activité
01/06/2001
Date de fin de la personne morale
20/06/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Restauration de type traditionel
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
40 ALL ALPHONSE ROUSTAN 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAMOUR AURELIEN , HUBERT , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
43321245300024
Nom commercial
NIMES FOOD
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration de type traditionel
Adresse
40 ALL ALPHONSE ROUSTAN
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/10/2000
Siret
43321245300016
Code APE
000Z
Adresse
6 RUE DE LA TREMOILLE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/025587
Date d'ajout
20/08/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17/07/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 01/08/2024, soit jusqu'au 01/02/2025, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2000B172177
Date d'ajout
17/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/07/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 01/08/2024, soit jusqu'au 01/02/2025
Numéro d'observation
F24/005603
Date d'ajout
23/02/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 01/02/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis Cs10023 75479 Paris CEDEX 10, SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène MONTRAVERS 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris. Administrateur judiciaire : SCP ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me 38 avenue Hoche 75008 Paris mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion SELARL 2M & ASSOCIES en la personne de Me MARTINEZ Carole et de Me PACE Marine 22 rue de l'Arcade 75008 Paris mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 12/01/2024
Numéro d'observation
F22/010351
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Modification relative aux dirigeants DAMOUR Aurélien Hubert Marie Francois nom d'usage : DAMOUR Aurélien n'est plus gérant DAMOUR Aurélien Hubert Marie Francois nom d'usage : DAMOUR Aurélien devient président à compter du 30/11/2021
Numéro d'observation
F22/010351
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 30/11/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).