Entreprise : AMB - SIREN 433 204 781
Identité
Dénomination
AMB
SIREN (siège)
433 204 781
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2000
Début d’activité
13/06/2018
Date de fin de la personne morale
22/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
10 B RTE DE LA ROGERE 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUEL CORINNE , GHISLAINE , FREDERIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
MORICE LAURENT , DONATIEN , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Pornic
Dénomination
MB CAPITAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/06/2018
Siret
43320478100036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 B RTE DE LA ROGERE
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2000
Siret
43320478100010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
4 RUE DES NONDALES
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/09/2011
Description
93002011091422502750 ********* Transfert siège social ********* Changement de composition de la gérance ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 10/06/2011 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 4 rue des Nondales 44210 PORNIC ... nouvelle adresse : 115 rue de Trignac 44600 SAINT NAZAIRE Anc. Gérant : Madame HUBERT née DEBROIZE Laurence Gérant associé indéfinim. Resp : Madame BRUEL Corinne Ghislaine Frédérique. Associé indéfiniment responsab : Mr MORICE Laurent Donatien Jean. Associé indéfiniment responsab : Mr LE RUDULIER Jacques.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).