Entreprise : GROUPE BARRIER PRIEUR - SIREN 433 148 277
Identité
(Entreprise radiée le 19/06/2008)
Dénomination
GROUPE BARRIER PRIEUR
SIREN (siège)
433 148 277
Date d'immatriculation au RNE
16/10/2000
Date de fin de la personne morale
15/10/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
985500 EUR
Adresse du siège
CHERBOIS RD912 87890 JOUAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BERNARDAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIFFAUD PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PRIEUR CHRISTOPHE , JEAN-ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
SAINT SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
REYMONDIERE PIERRETTE , NOELLE , ELISE
Nom d'usage
PRIEUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
SAINT SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
PRIEUR LAURENCE , ANDREE
Nom d'usage
BARRIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
MAILHAC SUR BENAIZE
Dénomination
RIFFAUD DEQUEKER ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/2000
Siret
43314827700018
Code APE
741J
Adresse
31 AV CHARLES FERRAND
87160 , SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/05/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/08/2000
Siret
43314827700026
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition et gestion de participations dans toutes les sociétés commerciales notamment dans le domaine de l'édition assistance desdites participations dans le domaine éditorial administratif comptable et financier
Adresse
Bernardan Cherbois
87890 , Jouac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Rd 912
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3167
Date d'ajout
19/06/2008
Description
Radiation du RCS le 19/06/2008 avec effet au 12/06/2002 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2558
Date d'ajout
20/05/2008
Description
JUGEMENT / 14 MAI 2008 / CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE PROCEDURE COMMUNE AVEC SARL BARRIER PRIEUR LOGISTIQUE - SARL EDITIONS BARRIER PRIEUR- MME BARRIER NEE PRIEUR Laurence
Numéro d'observation
2561
Date d'ajout
20/05/2008
Description
JUGEMENT / 14 MAI 2008 / CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA PROCEDURE DE MME BARRIER NEE PRIEUR LAURENCE PRISE EN SA QUALITE DE DIRIGEANTE
Numéro d'observation
2213
Date d'ajout
20/05/2003
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 14 MAI 2003 - LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MME BARRIER NEE PRIEUR LAURENCE PRISE EN SA QUALITE DE DIRIGEANTE DE LA SOCIETE JUGE COMMISSAIRE : MR CHARRUYER MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE LIMOGES TOUTES LES PROCEDURES SONT COMMUNES : MME BARRIER LAURENCE - SARL EDITIONS BARRIER PRIEUR - SA GROUPE BARRIER PRIEUR - SARL BARRIER PRIEUR LOGISTIQUE Date d'effet : 14/05/2003
Numéro d'observation
2524
Date d'ajout
04/06/2002
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 29/05/2002, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 12 JUIN 2002 DESIGNE : MR CHARRUYER COMME JUGE-COMMISSAIRE, NOMME ME FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE LIMOGES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, ET FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 28/05/2002 NOMME MAITRE GLADEL JEAN FRANCOIS 67 BD GAMBETTA LIMOGES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. Date d'effet : 29/05/2002
Numéro d'observation
2381
Date d'ajout
28/05/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 28 MAI 2002 Date d'effet : 28/05/2002
Numéro d'observation
4026
Date d'ajout
09/10/2001
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE 31 AVENUE CHARLES FERRAND 87160 SAINT SULPICE LES FEUILLES A BERNARDAN CHERBOIS RD 912 87890 JOUAC Date d'effet : 23/07/2001
Numéro d'observation
4025
Date d'ajout
09/10/2001
Description
(Divers) NOMINATION DE MME PRIEUR EPOUSE BARRIER LAURENCE EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR BARRIER THIERRY Date d'effet : 27/09/2001
Numéro d'observation
3022
Date d'ajout
30/07/2001
Description
(Divers) REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS ANCIEN CAPITAL : 6 570 000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 985 500 EUROS Date d'effet : 27/06/2001
Numéro d'observation
2359
Date d'ajout
14/06/2001
Description
(Divers) MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE ANCIENNE FORME : SARL NOUVELLE FORME : SA NOMINATION DE MR BARRIER THIERRY (ANCIEN GERANT DE LA SARL) EN QUALITE DE PCA ET ADMINISTRATEUR NOMINATION DE MME BARRIER LAURENCE, DE MME PRIEUR PIERRETTE NOELLE ET DE MR PRIEUR CHRISTOPHE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS NOMINATION DE LA STE RIFFAUD DEQUEKER ET ASSOCIES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMTPES TITULAIRE ET DE MR RIFFAUD PATRICK EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT Date d'effet : 29/12/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).