Entreprise : SARL INSTITUT DE FITNESS - SIREN 433 132 768
Identité
Dénomination
SARL INSTITUT DE FITNESS
SIREN (siège)
433 132 768
Date d'immatriculation au RNE
11/10/2000
Date de fin de la personne morale
10/10/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES HALLES 91350 GRIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUR LEVENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Le Blanc-Mesnil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
43313276800014
Code APE
926C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Centre de remise en forme, loisir et sport divers
Adresse
11 RUE 11 Rue DES HALLES
91350 , Grigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2966
Date d'ajout
15/06/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 11/06/2009 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Maldant-Fargue , nom du liquidateur : Me Souchon . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/06/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3456
Date d'ajout
27/05/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 26/05/2008 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par M Levent TUR à concurrence de 15 000 euros .
Numéro d'observation
6722
Date d'ajout
08/07/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de EVRY en date du 07/07/2003 nomme en qualité de mandataire ad'hoc M. TUR Levent avec pour mission d'exercer les droits propres du debiteur
Numéro d'observation
6721
Date d'ajout
08/07/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY prononce en date du 07/07/2003 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2003J00442 , date de cessation des paiements le 02/07/2003 , désigne juge commissaire M. MALDANT-FARGUE , juge commissaire suppléant M. PEIGER , liquidateur ME SOUCHON 1 RUE DES MAZIERES 91000 EVRY , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 18 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
6604
Date d'ajout
02/07/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de EVRY , en date du 02/07/2003
Numéro d'observation
26261
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).