Entreprise : SCI L ARISTOLOCHE - SIREN 433 112 422
Identité
Dénomination
SCI L ARISTOLOCHE
SIREN (siège)
433 112 422
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2000
Début d’activité
19/07/2000
Date de fin de la personne morale
11/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition la jouissance l'administration par bail location sous- location ou autrement la mise en valeur l'exploitation de tout bien immobilier qu'elle pourra acquérir
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
109500 EUR
Adresse du siège
39 RUE GUY MOQUET 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gaillard BRUNO , MARIE , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gaillard ELISABETH , MARIE , HENRIETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
Gaillard PIERRE-HENRI , MARIE , FERREOL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gaillard ANTOINE , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
Gaillard FLORENCE , MARIE , ANNE-CATHERINE
Nom d'usage
Masson
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Lenoir ALEXANDRE , FRANCOIS , MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
Taburet-Gaillard NICOLAS , YVES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1994
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/2000
Siret
43311242200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la jouissance l'administration par bail location sous- location ou autrement la mise en valeur l'exploitation de tout bien immobilier qu'elle pourra acquérir
Autres Activités
L'acquisition la jouissance l'administration par bail location sous- location ou autrement la mise en valeur l'exploitation de tout bien immobilier qu'elle pourra acquérir
Adresse
39 RUE GUY MOQUET
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2000
Siret
43311242200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
28 AV DE LYON
63600 , AMBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15782
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 15/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021D063561
Date d'ajout
13/09/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).