Entreprise : J.D.O. - SIREN 433 095 601
Identité
(Entreprise radiée le 07/03/2024)
Dénomination
J.D.O.
SIREN (siège)
433 095 601
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Fermeture de l'établissement - 43309560100012
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2024
Date de fin de la personne morale
06/06/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
AV DU GENERAL DE GAULLE 53500 ERNEE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OFFE JOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Tollevast
Nom, Prénom(s)
OFFE DIDIER , GILLES , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Ernée
Dénomination
PRIMOF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Tollevast
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/09/2000
Siret
43309560100012
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail ou crédit-bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis qui seront acquis par la société ou édifiés par elle au cours de la vie sociale ainsi que l'acquisition et la gestion de parts de toutes autres sociétés civiles immobilières ;
Adresse
AV DU GENERAL DE GAULLE
53500 , ERNEE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2272
Date d'ajout
07/03/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/01/2024
Description
Dissolution à compter du 31/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2023, siège de la liquidation : les Tourterelles 50470 Tollevast, parution de la publicité légale : Haut Anjou paru le 12/01/2024
Numéro d'observation
6100
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Modification relative aux associés à compter du 11/09/2000 : Nouveau : OFFE Didier, Gilles, Fernand, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PRIMOF (SARL), Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/09/2000 : Modifié : OFFE Joël, Gérant, demeurant 25 les Tourterelles 50470 Tollevast
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).