Entreprise : SOC CIVILE PATRIMONIALE H.F.D. - SIREN 433 094 802
Identité
Dénomination
SOC CIVILE PATRIMONIALE H.F.D.
SIREN (siège)
433 094 802
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2000
Début d’activité
12/09/2000
Date de fin de la personne morale
24/09/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition, la vente, la propriété, la gestion de titres, actions parts sociales, obligations, autres valeurs mobilières et tous droits sociaux directement dans le cadre d'un mandat de gestion consenti a un prestataire de services ; La prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations. L'acquisition l'exploitation par bail ou autrement (notamment par la mise à disposition gratuitement ou non au profit des associés) et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers. L'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2453971.83 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU GUE HUBERT 72390 SEMUR-EN-VALLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULIN CHRISTIANE
Nom d'usage
DUFOUR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Semur-en-Vallon
Nom, Prénom(s)
DUFOUR PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1935
Commune de résidence
SEMUR EN VALLON
Nom, Prénom(s)
DUFOUR FRANCOISE
Nom d'usage
LE TALLEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Change
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/09/2000
Siret
43309480200017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition, la vente, la propriété, la gestion de titres, actions parts sociales, obligations, autres valeurs mobilières et tous droits sociaux directement dans le cadre d'un mandat de gestion consenti a un prestataire de services ; La prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations. L'acquisition l'exploitation par bail ou autrement (notamment par la mise à disposition gratuitement ou non au profit des associés) et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers. L'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes
Autres Activités
L'acquisition, la vente, la propriété, la gestion de titres, actions parts sociales, obligations, autres valeurs mobilières et tous droits sociaux directement dans le cadre d'un mandat de gestion consenti a un prestataire de services ; La prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations. L'acquisition l'exploitation par bail ou autrement (notamment par la mise à disposition gratuitement ou non au profit des associés) et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers. L'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes
Adresse
15 RUE DU GUE HUBERT
72390 , SEMUR-EN-VALLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5222
Date d'ajout
30/07/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du : Nouveau : DUFOUR Christiane, Gérant Nouveau : LE TALLEC Françoise, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DUFOUR Pierre, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 16 097 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 453 971.83 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).