Entreprise : INTERLIGNES - SIREN 433 091 311
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2018)
Dénomination
INTERLIGNES
SIREN (siège)
433 091 311
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2004
Fermeture de l'établissement - 43309131100020
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2012
Fermeture de l'établissement - 43309131100012
- Date d'effet de la fermeture : 14/01/2004
Date de fin de la personne morale
17/06/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38120 EUR
Adresse du siège
368 BD HENRI BARNIER 13016 MARSEILLE 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAILLOL PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
FEB CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DAUPHIN JEAN-MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/2000
Siret
43309131100012
Code APE
632A
Adresse
CHE DU VIADUC
13090 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLOS PIERVIL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/2004
Siret
43309131100020
Nom commercial
INTERLIGNES
Code APE
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion de gares routières
Adresse
368 BD 368 Boulevard HENRI BARNIER
13016 , Marseille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14175
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 21/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10019
Date d'ajout
20/06/2014
Description
Dissolution à compter du 31/01/2012 Liquidateur : M. DAUPHIN Jean-Marc selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/11/2013 siège de la liquidation 368 Avenue Henri Barnier, 13016 MARSEILLE parution de la publicité légale le 04/01/2012 dans MARSEILLE HEBDO
Numéro d'observation
55980
Date d'ajout
27/02/2012
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/01/2012
Numéro d'observation
6967
Date d'ajout
18/06/2004
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).