Entreprise : SCEA DU DOMAINE DES AIRES - SIREN 433 059 318
Identité
Dénomination
SCEA DU DOMAINE DES AIRES
SIREN (siège)
433 059 318
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2000
Début d’activité
01/09/2000
Date de fin de la personne morale
12/10/2099
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Acquisition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
67 RUE DES AIRES 34400 LUNEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN CHRISTOPHE , FRANCIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Lunel
Nom, Prénom(s)
DIAZ Maria de Montserrate
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
LUNEL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
43305931800017
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Acquisition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles.
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
67 RUE DES AIRES
34400 , LUNEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10248
Date d'ajout
24/09/2001
Description
SUITE A LA DEMISSION DE M. BRUN ROBERT DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT, MME BRUN MARIA DE MONTSERRATE RESTE SEULE GERANTE DE LA SOCIETE. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE : 31/08 ; NOUVELLE : 30/09 Date d'effet : 27/07/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).