Entreprise : SHAFTESBURY PROPERTY MANAGEMENT (FRANCE) SAS - SIREN 433 056 033
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2020)
Dénomination
SHAFTESBURY PROPERTY MANAGEMENT (FRANCE) SAS
SIREN (siège)
433 056 033
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2000
Date de fin de la personne morale
02/10/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
7 RUE GALILEE 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Miorcec de Kerdanet YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Divonne-les-Bains
Nom, Prénom(s)
POTET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SECCC MICHEL ROTROU (SARL)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SHAFTESBURY ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) SA
Qualité
Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2000
Siret
43305603300015
Code APE
701A
Adresse
3 RUE DU COLONEL MOLL
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ALAC ETOILE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/2000
Siret
43305603300049
Nom commercial
SHAFTESBURY
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'expertise, acquisition vente, echange de tous biens immobiliers ou droits sociaux donnant vocation à des biens immobiliers et toutes operations de lotissements - Toutes opérations de conseil, courtage sur toutes transactions immobilières et mobilières - La location, l'exploitation, l'administration et la gérance de tous biens immobiliers ou fonciers - L'exercice de toutes fonctions de syndic de coproprieté - La redaction de tous actes et pièces relatifs à l'administration de biens immobiliers tant en gérance qu'en coproprieté - La prise à bail de tous biens immobiliers avec ou sans promesse de vente
Adresse
7 RUE 7 rue Galilée
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2004
Siret
43305603300023
Code APE
701D
Adresse
4 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
43305603300031
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
49 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49 AU 53
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000B1605843
Date d'ajout
17/01/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2000B1605838
Date d'ajout
06/01/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 27-11-2019
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
28/07/2010
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-06-2010
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).