Entreprise : EUROPOWER TECHNOLOGY - SIREN 433 035 748
Identité
(Entreprise radiée le 03/09/2021)
Dénomination
EUROPOWER TECHNOLOGY
SIREN (siège)
433 035 748
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2000
Fermeture de l'établissement - 43303574800162
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2021
Fermeture de l'établissement - 43303574800014
- Date d'effet de la fermeture : 19/06/2014
Fermeture de l'établissement - 43303574800022
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2021
Fermeture de l'établissement - 43303574800030
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2013
Fermeture de l'établissement - 43303574800048
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2011
Fermeture de l'établissement - 43303574800055
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2021
Fermeture de l'établissement - 43303574800063
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2011
Fermeture de l'établissement - 43303574800071
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2013
Fermeture de l'établissement - 43303574800089
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2013
Fermeture de l'établissement - 43303574800097
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2011
Fermeture de l'établissement - 43303574800105
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2021
Fermeture de l'établissement - 43303574800113
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2013
Fermeture de l'établissement - 43303574800121
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2013
Fermeture de l'établissement - 43303574800139
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2011
Fermeture de l'établissement - 43303574800147
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2021
Fermeture de l'établissement - 43303574800154
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2013
Date de fin de la personne morale
25/09/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAMAHA FAHIM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Neuilly sur Seine
Nom, Prénom(s)
PAUTRAT JACKY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
CABINET RAPHAEL SIBEONI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/2005
Siret
43303574800097
Enseigne
EUROPOWERTECHNOLOGY
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
CET DE MALLEVILLE SUR LE BEC
27800 , MALLEVILLE-SUR-LE-BEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/2003
Siret
43303574800089
Code APE
3513Z - Distribution d'électricité
Activité principale
Distribution d'électricité
Adresse
CET DE PENOL
38260 , PENOL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2004
Siret
43303574800121
Enseigne
EUROPOWERTECHNOLOGY
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
LA TAUPE
43360 , VERGONGHEON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/2004
Siret
43303574800105
Enseigne
EUROPOWERTECHNOLOGY
Code APE
3513Z - Distribution d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production d'électricité par valorisation Bio gaz de décharge
Adresse
LD CET DE LA CHAPELLE HULIN
49420 , OMBREE D'ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Chapelle Hullin
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/06/2004
Siret
43303574800055
Enseigne
EURO POWER TECHNOLOGY
Code APE
3513Z - Distribution d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production d'électricité par valorisation biogaz de décharge.
Adresse
CET DE BEAU CHENE
50620 , SAINT-FROMOND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2010
Siret
43303574800147
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
RUE ANNA RODIER
63600 , AMBERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CET DE POYET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2004
Siret
43303574800048
Enseigne
EUROPOWERTECHNOLOGY
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Adresse
CSDU LES VAUGARNIERS
72320 , MONTMIRAIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/2000
Siret
43303574800014
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
22 AV DE LA GRANDE ARMEE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/09/2000
Siret
43303574800162
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fourniture, installation, maintenance de moteurs destines à la production électrique et de Cogeneration, fourniture, installation, maintenance, Declimatisation conventionnelle ou par absorption, fourniture et maintenance de matériels de transports électriques, ou hybrides, de systèmes de gazéification , vente d'énergie et plus généralement tout matériel de production ou de concession d'énergie
Adresse
128 RUE 128 rue La Boétie
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/2010
Siret
43303574800154
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
CHE RURAL N 3
80640 , THIEULLOY L'ABBAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SMIRTON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/2003
Siret
43303574800113
Enseigne
EURO POWER TECHNOLOGY
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
CET DE LA BABINIERE
81400 , SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2003
Siret
43303574800063
Enseigne
EUROPOWERTECHNOLOGY
Code APE
3513Z - Distribution d'électricité
Activité principale
Distribution d'électricité
Adresse
CET DE MONTAUTY
81370 , SAINT-SULPICE-LA-POINTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/2004
Siret
43303574800022
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Adresse
40 RUE DE LA CARRIERE
87220 , FEYTIAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/2003
Siret
43303574800030
Enseigne
EURO POWER TECHNOLOGY
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Adresse
91810 , VERT-LE-GRAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CET DE MONTAUBERT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2004
Siret
43303574800139
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
10 AV REAUMUR
92140 , CLAMART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/12/2003
Siret
43303574800071
Enseigne
EUROPOWERTECHNOLOGY
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production d'électricité par valorisation biogaz de décharge
Adresse
Cet d'Epinay Champlatreux
95270 , LUZARCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C ET D EPINAY CHAMPLATREUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8065
Date d'ajout
03/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14805
Date d'ajout
30/08/2021
Description
Radiation du RCS paris le 24/08/2021 avec effet au 24/08/2021
Numéro d'observation
22371
Date d'ajout
30/08/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
2000B1569941
Date d'ajout
24/08/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/08/2021
Numéro d'observation
878
Date d'ajout
12/02/2016
Description
Sur notification du greffe du Tribunal de Commerce de Paris : Par jugement du 5/01/2016, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Fixe la date de clôture de la procédure au 4/01/2018. Date de cessation des paiements : 5/07/2014. Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan la SELARL Cabinet Isabelle Didier et associés. Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Numéro d'observation
1571
Date d'ajout
08/02/2016
Description
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05.01.2016 DE RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ET OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 05.07.2014- MR DANIEL NOEL A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE - FIN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN LA SELARL CABINET ISABELLE DIDIER ET ASSOCIES ET NOMINATION COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR DE LA SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME VALERIE LELOUP THOMAS 102 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 75479 PARIS CEDEX 10 -
Numéro d'observation
1877
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Par jugement en date du 05/01/2016 le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvre une procédure de liquidation judiciaire met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan de la SELARL CABINET ISABELLE DIDIER ET ASSOCIES nomme en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAITRE LELOUP-THOMAS - 102 RUE FAUBOURG SAINT-DENIS 75479 PARIS CEDEX 10 à compter du 05/01/2016
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
05/01/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 05/01/2016, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201600021, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 05/07/2014, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Daniel Noël , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
07/01/2014
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Par jugement en date du 18/12/2013, le Tribunal de Commerce de PARIS a arrêté le plan de redressement. Désigne M. Fahim Samaha, comme tenu(e) d'exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard. Fixe la durée du plan à 10 ans Désigne SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés commissaire à l'exécution du plan. Met fin à la mission de SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés, 67 Boulevard Lannes - 75116 PARIS, Administrateur. Maintient Mandataire Judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 - 75479 PARIS CEDEX 10.
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
03/01/2014
Description
JUGEMENT RENDU LE 18.12.2013 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT - DESIGNE LA SELARL ISABELLE DIDIER ET ASSOCIES COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN - FIXE LA DUREE DU PLAN A 10 ANS - DESIGNE M . FAHIM SAMAHA COMME TENU (E) D'EXECUTER LE PLAN LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD - MET FIN A LA MISSION DE LA SELARL CABINET ISABELLE DIDIER ET ASSOCIES 67 BD LANNES 75116 PARIS COMME ADMINISTRATEUR ET MAINTIENT COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME VALERIE LELOUP THOMAS 102 RUE DU FG SAINT DENIS CS 10023 75479 PARIS CEDEX 10 -
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
03/01/2014
Description
Par jugement en date du 18/12/2013 le Tribunal de Commerce de Paris arrête le plan de redressement de la SAS EURO POWER TECHNOLOGY Désigne : M Fahim Samaha, comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard fixe la durée du plan à 10 ans désigne SELARL Cabinet Isabelle Didier et associés, commissaire à l'exécution du plan, met fin à la mision de : SELARL Cabinet Isabelle Didier et associés 67 bd Lannes 75116 Paris, administrateur Maintient : mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint Denis cs 10023 75479 Paris cedex 10 àcompter du 18/12/2013
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/12/2013, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Fahim Samaha, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés 67 Boulevard Lannes 75116 Paris met fin à la mission de SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés , 67 Boulevard Lannes 75116 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201201211
Numéro d'observation
4077
Date d'ajout
03/10/2013
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Par jugement en date du 24/09/2013, le Tribunal de commerce de PARIS prolonge la période d'observation de 1 mois, à compter du 02/10/2013, soit jusqu'au 02/11/2013.
Numéro d'observation
8342
Date d'ajout
02/10/2013
Description
JUGEMENT RENDU LE 24.09.2013 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DIT N'Y AVOIR LIEU A LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU PARQUET - PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 1 MOIS A COMPTER DU 02.10.13 SOIT JUSQU'AU 02.11.2013 - MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME VALERIE LELOUP THOMAS 102 RUE DU FG SAINT DENIS CS 10023 75479 PARIS CEDEX 10 - ADMINISTRATEUR : SELARL CABINET ISABELLE DIDIER ET ASSOCIES 67 BD LANNES 75116 PARIS DANS SA MISSION ACTUELLE -
Numéro d'observation
11940
Date d'ajout
02/10/2013
Description
Par jugement en date du 24/09/2013 le Tribunal de commerce de Paris dit n'y a voir lieu à convertion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et sur requête du parquet prolonge la période d'observation de 1 mois, à compter du 02/10/2013 , soit jusqu'au 02/11/2013 à compter du 24/09/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/09/2013
Description
Radiation. Cessation d'activité le 18/09/2013
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
25/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/09/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 02/10/2013, soit jusqu'au 02/11/2013
Numéro d'observation
2016
Date d'ajout
06/05/2013
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Par jugement en date du 23/04/2013, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé le renouvellement de la période d'observation de 5 mois, à compter du 02/05/2013, soit jusqu'au 02/10/2013.
Numéro d'observation
5841
Date d'ajout
06/05/2013
Description
Par jugement en date du 23/04/2013 le Tribunal de Commerce de Paris renouvelle la période d'observation de 5 mois, à compter du 02/05/2013, soit jusqu'au 02/10/2013
Numéro d'observation
4000
Date d'ajout
03/05/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 23.04.2013 DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 5 MOIS A COMPTER DU 02.05.2013 SOIT JUSQU'AU 02.10.2013 - NOMME MR GAETAN ROCHE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT -
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
24/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/04/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 5 mois à compter du 02/05/2013, soit jusqu'au 02/10/2013
Numéro d'observation
1296
Date d'ajout
15/03/2013
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Par jugement en date du 26 février 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé le renouvellement de la période d'observation de 2 mois, à compter du 02/03/2013, soit jusqu'au 02/05/2013. Maintient : Mandataire Judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas - 102 rue du Faubourg Saint Denis - CS10023 - 75479 PARIS CEDEX 10 Maintient : Administrateur : SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés - 67 Boulevard Lannes - 75116 PARIS dans sa mission actuelle
Numéro d'observation
2559
Date d'ajout
15/03/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 26.02.2013 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 2 MOIS A COMPTER DU 02.03.2013 SOIT JUSQU'AU 02.05.2013 -
Numéro d'observation
3603
Date d'ajout
15/03/2013
Description
Par jugement en date du 26/02/2013 le Tribunal de commerce de Paris renouvelle la période d'observation de 2 mois, à compter du 02/03/2013 soit jusqu'au 02/05/2013
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
27/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26/02/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 02/03/2013, soit jusqu'au 02/05/2013
Numéro d'observation
4993
Date d'ajout
20/11/2012
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Par jugement en date du 31/10/2012, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé le renouvellement de la période d'observation de 4 mois, à compter du 02/11/2012, soit jusqu'au 02/03/2012.
Numéro d'observation
9103
Date d'ajout
15/11/2012
Description
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 31.10.2012 DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 4 MOIS SOIT JUSQU'AU 02.03.2013 -
Numéro d'observation
12556
Date d'ajout
15/11/2012
Description
Par jugement en date du 31/10/2012, le Tribunal de Commerce de Paris renouvelle la période d'observation de 4 mois, à compter du 02/11/2012, soit jusqu'au 02/03/2013 à compter du 02/11/2012
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
06/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 31/10/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 02/11/2012, soit jusqu'au 02/03/2013
Numéro d'observation
2206
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Sur notification du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Par jugement en date du 2 mai 2012, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 02/11/2012. Date de cessation des paiements : 02/04/2012 Juge-Commissaire : M. BRAIN Mandataire Judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS - 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 - 75479 Paris Cedex 10 Administrateur : SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés - 67 Boulevard Lannes - 75116 Paris dans sa mission d'assister.
Numéro d'observation
5617
Date d'ajout
09/05/2012
Description
Par jugement en date du 02/05/2012 Le Tribunal de Commerce de Paris prononce le redressement judiciaire avec période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 02/11/2012 date de cessation des paiements : : 02/04/2012 nomme : Mandataire Judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint Denis CS 10023 - 75479 Paris cedex 10 nomme : Administrateur : SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés 67 bd Lannes 75116 Paris dans sa mission d'assister à compter du 02/05/2012
Numéro d'observation
4149
Date d'ajout
09/05/2012
Description
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 02.05.2012 AUTORISANT LA POURSUITE D'OBSERVATION POUR 6 MOIS SOIT JUSQU'AU 02.11.2012 - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 02.04.2012 DESIGNANT MR BRAIN COMME JUGE COMMISSAIRE - COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME VALERIE LELOUP THOMAS 102 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS CS10023 75479 PARIS CEDEX 10 ET COMME ADMINISTRATEUR LA SELARL CABINET ISABELLE DIDIER ET ASSOCIES 67 BD LANNES 75116 PARIS DANS LA MISSION D'ASSISTER -
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
02/05/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 02/05/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201201211 date de cessation des paiements le 02/04/2012, et a désigné juge commissaire : Monsieur BRAIN, administrateur : SELARL Cabinet Isabelle Didier et Associés 67 Boulevard Lannes 75116 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/11/2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
36508
Date d'ajout
02/08/2004
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).