Entreprise : SCI PEMAGUISAB - SIREN 433 035 631
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
SCI PEMAGUISAB
Sigle
SCI PEMAGUISAB
SIREN (siège)
433 035 631
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2000
Fermeture de l'établissement - 43303563100020
- Date d'effet de la fermeture : 03/12/2021
Fermeture de l'établissement - 43303563100012
- Date d'effet de la fermeture : 05/10/2001
Date de fin de la personne morale
08/10/2050
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
PL ANDRE FOURCADE 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRANDAO MARIA-TERESA
Nom d'usage
LARA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Bagnères-de-Bigorre
Nom, Prénom(s)
LARA GUILLAUME , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Trébons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/2000
Siret
43303563100012
Code APE
702C
Adresse
IMP JEAN JACQUES GAYE
65200 , BAGNERES-DE-BIGORRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/07/2000
Siret
43303563100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, administration, location d'immeubles
Adresse
PL 2 Et 4, place André Fourcade
65200 , Bagnères-de-Bigorre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3677
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3680
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : LARA né(e) BRANDAO Maria-Teresa, siège de la liquidation : 2 Et 4, place André Fourcade 65200 Bagnères-de-Bigorre, parution de la publicité légale : La Montagne paru le 27/05/2022
Numéro d'observation
166
Date d'ajout
14/01/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 20/11/2014 : Nouveau : LARA Guillaume, Antoine, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Codes statistiques attribués par l'INSEE : * Siret : 433 035 631 00012 * code ape-naf : 702c la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 12 000.00 FRF nouveau montant : 1 829.39 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).