Entreprise : SCI 10 BERNARD DU BOIS - SIREN 433 015 450
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2020)
Dénomination
SCI 10 BERNARD DU BOIS
SIREN (siège)
433 015 450
Date d'immatriculation au RNE
10/10/2000
Fermeture de l'établissement - 43301545000011
- Date d'effet de la fermeture : 16/12/2019
Date de fin de la personne morale
09/10/2050
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE DE COSTE PLANE 04000 DIGNE-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HONORAT FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
HUMBERT CATHERINE
Nom d'usage
HONORAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
BRINES JEAN , PIERRE , LOUIS , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Eguilles
Nom, Prénom(s)
MATHIEU PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
MATHIEU CHRISTIAN , LUCIEN , EMILE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Digne-les-Bains
Dénomination
SCI TUBA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Eguilles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/08/2000
Siret
43301545000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion mise en valeur location administration de tous biens immobiliers
Adresse
RUE rue de Coste Plane
04000 , Digne-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
84
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation du RCS le 09/01/2020 avec effet au 16/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80
Date d'ajout
08/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 05/11/2019 Liquidateur : BRINES Jean Pierre Louis Marie Le siège de la liquidation est fixé à : rue de Coste Plane 04000 Digne-les-Bains Journal d'annonces légales : La Provence en date du 07/11/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).