Entreprise : DE MATHECOULON DE LIBERSAC - SIREN 432 984 342
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2021)
Dénomination
DE MATHECOULON DE LIBERSAC
SIREN (siège)
432 984 342
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2000
Fermeture de l'établissement - 43298434200019
- Date d'effet de la fermeture : 25/09/2008
Date de fin de la personne morale
02/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
234771.49 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE GARDES 32810 CASTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE PAUL , MARIE , TANCREDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2000
Commune de résidence
Lyon 05
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE MARIE-AMELIE , MARCELLINE
Nom d'usage
SHOMAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Aubignan
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE TANCREDE , ANNE , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Bois-le-roi
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE JOSEPH , MARIE-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Castin
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE ADHEMAR , XAVIER , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE ANDEOL , RAPHAEL , CATHERINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE FRANCOIS-JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE PAUL-AMBROISE , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Vernaison
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE CHARLES , MARIE , FABIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2007
Commune de résidence
Lyon 05
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE PHILIPPINE , MARIE , LAURENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2005
Commune de résidence
Lyon 05
Nom, Prénom(s)
SAUNIER DE CAZENAVE JULIETTE , MARIE , FRANCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2002
Commune de résidence
Lyon 05
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/09/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/08/2000
Siret
43298434200019
Nom commercial
DE MATHECOULON DE LIBERSAC
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, Proprietre, gestion, administration et exploitation par bail, location ou autre, de tout bien immobilier.
Adresse
Château de Gardes
32810 , Castin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2757
Date d'ajout
28/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Dissolution à compter du 15/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2020, liquidateur : SAUNIER DE CAZENAVE Tancrede, Anne, François, siège de la liquidation : 1 Rue de la Croix Vitry 77590 Bois-le-Roi, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 06/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).