Entreprise : SCI VAL D'ARLY - SIREN 432 950 756
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2019)
Dénomination
SCI VAL D'ARLY
SIREN (siège)
432 950 756
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2000
Date de fin de la personne morale
01/10/2099
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
LA FORET 44850 LE CELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FORET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERAY JOSIANE
Nom d'usage
RIALLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Petit-Mars
Nom, Prénom(s)
RIALLAND PATRICE , JACQUES , GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Colpo
Nom, Prénom(s)
RIALLAND JEAN-GILLES , ALBERT , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Petit-Mars
Nom, Prénom(s)
RIALLAND MICHEL , EDITH , SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Le Cellier
Nom, Prénom(s)
NOBLET LAURENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CABELLO CLAUDIANA
Nom d'usage
RIALLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Colpo
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
43295075600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et gestion de tous biens immobilièrs
Adresse
la Forêt
44850 , Le Cellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FORET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/12/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 10-05-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 10-05-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/12/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-05-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Hebdo de Sèvre et Maine DU : 17-10-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/10/2000
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : OUEST FRANCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).