Entreprise : SCI MORY-SENART - SIREN 432 924 116
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2023)
Dénomination
SCI MORY-SENART
SIREN (siège)
432 924 116
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2000
Date de fin de la personne morale
14/09/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4500 EUR
Adresse du siège
8 ALL DES GRANDES PIECES 91210 DRAVEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBOSSE MICHELLE , MARIE
Nom d'usage
SERRET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/09/2000
Siret
43292411600010
Nom commercial
SCI MORY SENART
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, location, construction mise en valeur
Adresse
8 ALL 8 Allée DES GRANDES
91210 , Draveil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PIECES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42899
Date d'ajout
03/11/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27356
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Ordonnance rectificative, du Président de la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire d'EVRY, en date du 04/06/2021, disons que le jugement N° 20/133 du 10/12/2020 est affecté d'une erreur matérielle, ordonnons la rectification dudit jugement en ce sens qu'il conviendra de livre en sa page 2, par ajout : mettons fin à la mission de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Benjamin LAURENT, en qualité de liquidateur amiable de la SCI MORY SENART, ordonnons la rectification dudit jugement en ce sens qu'il conviendra de lire en sa page 2 : nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Benjamin LAURENT, 102 Rue du Faubourg Saint Denis à 75 PARIS, en qualité de liquidateur au lieu de : Nomme Me Benjamin LAURENT, 102 Rue du Faubourg Saint Denis à 75 PARIS, en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
37032
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY, en date du 10/12/2020, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI MORY SENART, nomme Mme Virginie BOUREL, en qualité de juge commissaire et Mr Clément MAZOYER, en qualité de juge commissaire suppléant, Nomme Me Benjamin LAURENT, 102 Rue du Faubourg Saint Denis PARIS, en qualité de liquidateur, impartit aux créanciers un délai de deux mois pour effectuer leur déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC. Fixe à 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec les propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction comptétente.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/07/2018
Description
Dissolution à compter du 06/03/2017, nomination du liquidateur Me LEBOSSE Michelle, selon jugement du 06/03/2017, siège de la liquidation fixé 8 allée des Grandes Pièces 91210 DRAVEIL, parution de la publicité légale dans le Journal Spécial des Sociétés du 21/02/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).