Entreprise : EURAPPRO - SIREN 432 811 032
Identité
Dénomination
EURAPPRO
SIREN (siège)
432 811 032
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2000
Début d’activité
01/07/2000
Date de fin de la personne morale
02/11/2099
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Effectuer les achats nécessaires pour satisfaire les besoins des clients de ses membres
Code APE
4619A - Centrales d'achat non alimentaires
Adresse du siège
35 RTE DE STRASBOURG 67270 HOCHFELDEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEND DENIS
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Wasselonne
Nom, Prénom(s)
MOSER MARC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Kurtzenhouse
Nom, Prénom(s)
RINGEISEN JEAN-GEORGES
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Erstein
Nom, Prénom(s)
SCHNEIDER CHRISTIAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Beinheim
Nom, Prénom(s)
WENDLING BERNARD
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Schwindratzheim
Dénomination
AZ AUDIT
Qualité
Contrôleur des comptes
Commune de résidence
Strasbourg
Dénomination
COMPTOIR AGRICOLE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Hochfelden
Dénomination
GUSTAVE MULLER
Qualité
Membre
Commune de résidence
Neuf Brisach
Dénomination
AGRICULTURE DISTRIBUTION
Qualité
Membre
Commune de résidence
Dorlisheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
43281103200015
Code APE
4619A - Centrales d'achat non alimentaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Effectuer les achats nécessaires pour satisfaire les besoins des clients de ses membres
Autres Activités
Effectuer les achats nécessaires pour satisfaire les besoins des clients de ses membres
Adresse
35 RTE DE STRASBOURG
67270 , HOCHFELDEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
12210
Date d'ajout
08/10/2014
Description
Modification relative aux organes de contrôle du GIE à compter du 14/11/2011 : Partant : PICARD Paul, Contrôleur des comptes Nouveau : AZ AUDIT (SARL), Contrôleur des comptes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12213
Date d'ajout
08/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/01/2013 : Partant : SCHAEFFER Joseph Eugene, Président du conseil d'administration Nouveau : MOSER Marc, Président du conseil d'administration
Numéro d'observation
9375
Date d'ajout
04/08/2014
Description
Modification relative aux organes de contrôle du GIE à compter du 22/11/2010 : Partant : SCHUHLER Andre, Contrôleur de gestion Nouveau : FEND Denis, Contrôleur de gestion
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).