Entreprise : SCEA VIGNOBLES A.M POINTET - SIREN 432 759 777
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2018)
Dénomination
SCEA VIGNOBLES A.M POINTET
SIREN (siège)
432 759 777
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2000
Date de fin de la personne morale
03/10/2050
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
24 RUE LAURENT 33820 ETAULIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POINTET BENEDICTE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Vernouillet
Nom, Prénom(s)
POINTET ALAIN , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Etauliers
Nom, Prénom(s)
POSSIEN MIREILLE , JEANNE , ERNESTINE
Nom d'usage
POINTET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Etauliers
Dénomination
OUEST ELECTO MECANIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Ecquevilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/2000
Siret
43275977700019
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Nature de l'établissement
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
24 RUE LAURENT
33820 , ETAULIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
20/11/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 06-11-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/01/2018
Description
PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE : 34 rue Thomas Laurent 33820 ETAULIERS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/01/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 18-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : LE COURRIER FRANCAIS DU : 05-01-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/10/2000
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : LES ECHOS J UDICIAIRES GIRONDINS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).