Entreprise : SARL NOIRET - SIREN 432 743 037
Identité
Dénomination
SARL NOIRET
SIREN (siège)
432 743 037
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2000
Début d’activité
02/09/2000
Date de fin de la personne morale
14/09/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Commerce d'optique
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
11500 EUR
Adresse du siège
3 RUE KENNEDY 59940 ESTAIRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOIRET BRUNO , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Essars
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/09/2000
Siret
43274303700017
Nom commercial
CENTRE ESPACE OPTIQUE C.E. OPTIQUE
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce d'optique
Adresse
3 RUE KENNEDY
59940 , ESTAIRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/005377
Date d'ajout
25/07/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 25/07/2023 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 05/08/2023. Date de cessation des paiements : 01/07/2023. Liquidateur judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. (prise en la personne de Maître Simon MIQUEL) 257 rue Saint-Julien Cs 10026 59501 Douai. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication au BODACC.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
F04/000729
Date d'ajout
22/07/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Par assemblée du 25 juin 2002 il a été décidé de ne pas dissoudre la société malgré une perte de plus de la moitie du capital Date d'effet : 25/06/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).