Entreprise : SCI DOMA - SIREN 432 705 176
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2020)
Dénomination
SCI DOMA
SIREN (siège)
432 705 176
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Fermeture de l'établissement - 43270517600027
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 43270517600019
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1997
Date de fin de la personne morale
30/10/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
IMP DE L'ENCLOS 30650 SAZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBRET MARIE , JEANNE , ANNE , JOSEPHINE
Nom d'usage
DEVROUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1920
Commune de résidence
Parignargues
Nom, Prénom(s)
DIEULANGARD NICOLE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
GREHAIGNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
Larmor-Plage
Nom, Prénom(s)
DEVROUX MICHEL , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Saze
Nom, Prénom(s)
RATEL JEAN , VICTOR , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
la Plagne-Tarentaise
Nom, Prénom(s)
NOURY MICHEL , RENE , PIERRE , PAUL , ABEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
NARDIN CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Tignes
Nom, Prénom(s)
TERRAUBE JACQUES , ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Flayosc
Nom, Prénom(s)
GREHAIGNE CLAUDE , RENE , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Larmor-Plage
Nom, Prénom(s)
ROBINO RIZET JEAN , FIRMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
la Plagne-Tarentaise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1967
Siret
43270517600027
Nom commercial
SCI DOMA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion l'exploitation par bail location ou toute autre forme d'un immeuble
Adresse
IMP Impasse de l'Enclos
30650 , Saze - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
43270517600019
Adresse
GALERIE DES ECRINS
73210 , LA PLAGNE TARENTAISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/009632
Date d'ajout
12/06/2017
Description
A compter du 12.05.2017 : Mise à jour relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identite : DEVROUX Michel Claude nom d'usage : DEVROUX Michel DEVROUX Michel Claude nom d'usage : DEVROUX Michel devient Associé LEBRET Marie Jeanne Anne Joséphine nom d'usage : DEVROUX Marie devient Associé DIEULANGARD Nicole Marie Thérèse nom d'usage : GREHAIGNE Nicole devient Associé GREHAIGNE Claude René Roger nom d'usage : GREHAIGNE Claude devient Associé NARDIN Christophe nom d'usage : NARDIN Christophe devient Associé NOURY Michel René Pierre Paul Abel nom d'usage : NOURY Michel devient Associé TERRAUBE Jacques Albert nom d'usage : TERRAUBE Jacques devient Associé RATEL Jean Victor Marcel nom d'usage : RATEL Jean devient Associé ROBINO RIZET Jean Firmin nom d'usage : ROBINO RIZET Jean devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/009632
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 12/05/2066 à compter du 12/05/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).