Entreprise : COBECA - SIREN 432 689 685
Identité
(Entreprise radiée le 06/05/2021)
Dénomination
COBECA
SIREN (siège)
432 689 685
Date d'immatriculation au RNE
31/08/2000
Fermeture de l'établissement - 43268968500019
- Date d'effet de la fermeture : 03/10/2020
Fermeture de l'établissement - 43268968500027
- Date d'effet de la fermeture : 03/10/2020
Fermeture de l'établissement - 43268968500035
- Date d'effet de la fermeture : 03/10/2020
Date de fin de la personne morale
30/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
92000 EUR
Adresse du siège
LD LE GUE AUX BICHES 61140 BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bagnoles de l'Orne
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOMBART ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DE CARCARADEC GEOFFROY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
COUSIN NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Saint-Mard-de-Réno
Nom, Prénom(s)
GILLOT BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
la ferté macé
Nom, Prénom(s)
COUSIN CAPUCINE
Nom d'usage
VIAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
COUSIN MARGUERITE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1996
Commune de résidence
Paris 5e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/08/2000
Siret
43268968500019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
COULANDON
61200 , ARGENTAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/03/2007
Siret
43268968500027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LD LES LIGNERITS
61160 , ECORCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/12/2008
Siret
43268968500035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LD LE GUE AUX BICHES
61140 , BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3119
Date d'ajout
06/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2751
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Dissolution à compter du 03/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/10/2020, liquidateur : COUSIN Nicolas, siège de la liquidation : 1 Place DE L'EGLISE 61400 Saint-Mard-de-Réno, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand paru le 22/04/2021
Numéro d'observation
1135
Date d'ajout
18/03/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2012.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Argentan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).