Entreprise : SCI LE PRADIER - SIREN 432 657 229
Identité
Dénomination
SCI LE PRADIER
SIREN (siège)
432 657 229
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2000
Début d’activité
15/09/2000
Date de fin de la personne morale
22/08/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LOCATION DE LOCAUX D'HABITATION
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1680 EUR
Adresse du siège
RTE D'HAUTECOUR 73600 MOUTIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PRADIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE LANNOY XAVIER , MARIE , ANDRE , HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE RANCOURT DE MIMERAND MARIE-PIA , EDITH , MICHELE
Nom d'usage
FAUCONNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FAUCONNIER JEAN-LUC , MARIE , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRENECHE BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Drucourt
Nom, Prénom(s)
JOUET PIERRE , MARIE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Bas-et-Lezat
Nom, Prénom(s)
LEVASSEUR CLAIRE , LOUISE , MARIE
Nom d'usage
GRENECHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Drucourt
Nom, Prénom(s)
LEVASSEUR BENOIT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAIGNE YVES , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RENAUD MARIE , DOMINIQUE , ANNE
Nom d'usage
MAIGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RICHARD SOPHIE , ELISABETH , SIMONNE , FRANCOISE
Nom d'usage
DE LANNOY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SENECAL BRIGITTE , MARIE
Nom d'usage
SENECAL-LEVASSEUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2000
Siret
43265722900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LOCATION DE LOCAUX D'HABITATION
Autres Activités
LOCATION DE LOCAUX D'HABITATION
Adresse
RTE D'HAUTECOUR
73600 , MOUTIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PRADIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/08/2000
Description
Historique des observations depuis le 23/08/2000 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1380 le 23/08/2000 --- Publicité au Journal : LA SAVOIE --- Parution au Journal le 25/08/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).