Entreprise : TERRES ROUGES - SIREN 432 649 820
Identité
(Entreprise radiée le 19/09/2019)
Dénomination
TERRES ROUGES
SIREN (siège)
432 649 820
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2000
Date de fin de la personne morale
28/08/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2100 EUR
Adresse du siège
25 RUE D ALGER 81600 GAILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT ISABELLE , SABINE
Nom d'usage
LECLERQ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Quarante
Nom, Prénom(s)
DELPOUX JEAN , PIERRE , CHARLES , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE ALAIN , ELIE , JUSTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Albi
Dénomination
SCI LES SERRES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Albi
Dénomination
SCI VALENTIN
Qualité
Autre
Commune de résidence
Castelnaudary
Dénomination
SCI DUCHENE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Albi
Dénomination
SCI LA PASTOURELLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/2000
Siret
43264982000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE DES CORDELIERS
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/03/2010
Siret
43264982000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 RUE D ALGER
81600 , GAILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3095
Date d'ajout
19/09/2019
Description
Radiation du RCS le 19/09/2019 avec effet au 16/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2164
Date d'ajout
27/06/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 16/05/2019 Liquidateur : ESPINASSE Alain Elie Justin Le siège de la liquidation est fixé à : 25 rue d'Alger 81600 Gaillac Journal d'annonces légales : Le Paysan Tarnais en date du 23/05/2019 Cessation d'activité de la société à compter du 16/05/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).