Entreprise : SANTOS DAUFIN - SIREN 432 646 636
Identité
Dénomination
SANTOS DAUFIN
SIREN (siège)
432 646 636
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2000
Début d’activité
29/08/2000
Date de fin de la personne morale
28/08/2099
Date de la première clôture
31/12/2000
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles en france ou a l'etranger
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
47260 EUR
Adresse du siège
Le Clau de Baille 30700 Sanilhac-Sagriès FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUPHIN CECILE-LORE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1985
Commune de résidence
Sanilhac-Sagriès
Nom, Prénom(s)
MAURAS JANSCA , MURIEL
Nom d'usage
DAUFIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Sanilhac-Sagriès
Nom, Prénom(s)
SANTOS ADELINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1990
Commune de résidence
Brignon
Nom, Prénom(s)
SANTOS CYRIL , DIDIER , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Montaren-et-Saint-Médiers
Nom, Prénom(s)
SANTOS GERALDINE , CHRISTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Vaison-la-Romaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/08/2000
Siret
43264663600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles en france ou a l'etranger
Autres Activités
L'acquisition et la gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles en france ou a l'etranger
Adresse
Le Clau de Baille
30700 , Sanilhac-Sagriès - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/015522
Date d'ajout
15/10/2018
Description
A compter du 01.06.2018 : Modification relative aux associés : SANTOS Cyril Didier Jean nom d'usage : SANTOS Cyril devient Associé SANTOS Géraldine Christelle nom d'usage : SANTOS Géraldine devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/015522
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur SANTOS Jean Ancienne Adresse : Impasse de la Trompe 30700 UZES Nouvelle Adresse : Le Clau de Baille 30700 SANILHAC-SAGRIES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).