Entreprise : KLAC INDUSTRIE SA - SIREN 432 636 264
Identité
Dénomination
KLAC INDUSTRIE SA
SIREN (siège)
432 636 264
Date d'immatriculation au RNE
01/09/2000
Date de fin de la personne morale
31/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2801248 EUR
Adresse du siège
288 RUE DES SAULES 45590 SAINT-CYR-EN-VAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DE LA SAUSSAYE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERET FABIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
MORIN MARCEL , ANDRE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
Beaugency
Nom, Prénom(s)
MORIN CHRISTIAN , ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
La Chapelle-Saint-Mesmin
Nom, Prénom(s)
WAGNER HUGUETTE , LUCIE
Nom d'usage
MORIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Beaugency
Dénomination
BR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orléans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/01/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
43263626400025
Code APE
2892Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La fabrication et le négoce d'engins de travaux publics et du bâtiment et de tous accessoires
Adresse
288 RUE DES SAULES
45590 , SAINT-CYR-EN-VAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DE LA SAUSSAYE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
43263626400017
Code APE
295D
Adresse
2928 RUE PAULIN LABARRE
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
06/10/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
22/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 01/10/2018 , la SAS SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES en la personne de Maître Christian SAULNIER, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 01/10/2018.
Numéro d'observation
1519
Date d'ajout
05/02/2013
Description
Suivant jugement en date du 30/01/2013, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de : KLAC INDUSTRIE Et a désigné : Liquidateur : Maître Christian SAULNIER 6 Bis, Rue des Anglaises 45000 ORLEANS Date de cessation des paiements : 25/11/2011
Numéro d'observation
11007
Date d'ajout
18/12/2012
Description
Mention d'office : Suivant jugement en date du 13/12/2012, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté le plan de cession totale de la société : KLAC INDUSTRIE (SA) Au profit de : Société ADOP Rue Gabrielle d'Estrées 76880 ARQUES LA BATAILLEavec la faculté de substitution Moyenanant le prix de :150 000 ¿ Prenant effet le :14/12/2012 à 0h Mandataire judiciaire : Maître Christian SAULNIER 6 Bis, Rue des Anglaises 45000 ORLEANS
Numéro d'observation
5170
Date d'ajout
01/06/2012
Description
Suivant jugement en date du 30/05/2012, le Tribunal de Commerce d'Orléans a autorisé la poursuite de la période d'observation de la société KLAC INDUSTRIE pour une durée de 6 mois.
Numéro d'observation
10521
Date d'ajout
07/12/2011
Description
Par jugement du 30/11/2011 sur résolution du plan de sauvegarde arrêté le 12/03/2010, le Tribunal de Commerce a prononcé le redressement judiciaire de : KLAC INDUSTRIE Mandataire judiciaire : Maître Christian SAULNIER 6 BIS rue des Anglaises 45000 Orléans Administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés F. MICHEL - A. MIROITE - C. GORINS - N. DESHAYES 3 rue Croix de Bois en la personne de Maître Franck MICHEL 45000 Orléans Avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion Date de cessation des paiements : 25/11/2011.
Numéro d'observation
7550
Date d'ajout
10/09/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/07/2010
Numéro d'observation
2627
Date d'ajout
18/03/2010
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12/03/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE KLAC INDUSTRIE DUREE DU PLAN : 120 MOIS PRENANT EFFET AU 12/03/2010 ET EXPIRANT LE 12/03/2020 COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : SELARL A.J.Associés F. MICHEL - A. MIROITE - C. GORINS 30, rue Sainte Anne, en la personne de Maître Franck MICHEL, 45000 ORLEANS
Numéro d'observation
9339
Date d'ajout
10/11/2009
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 04/11/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A AUTORISE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE KLAC INDUSTRIE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS.
Numéro d'observation
4652
Date d'ajout
28/05/2009
Description
MENTION D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20/05/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS A OUVERT UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE CONCERNANT LA SOCIETE : KLAC INDUSTRIE JUGE COMMISSAIRE : Monsieur Jean-Philippe MEYER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Monsieur Gilles MAULAY MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître Christian SAULNIER 6 Bis, Rue des Anglaises 45000 ORLEANS Administrateur judiciaire : SELARL A.J.Associés F. MICHEL - A. MIROITE - C. GORINS 30, rue Sainte Anne en la personne de Maître Franck MICHEL 45000 ORLEANS AVEC MISSION d'Assistance(ART. L 622.1)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).