Entreprise : SCI FADELA - SIREN 432 619 633
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2020)
Dénomination
SCI FADELA
SIREN (siège)
432 619 633
Date d'immatriculation au RNE
25/08/2000
Fermeture de l'établissement - 43261963300022
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2020
Fermeture de l'établissement - 43261963300014
- Date d'effet de la fermeture : 25/07/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
160 RUE LLOUIS VICTOR DE BROGLIE 51430 BEZANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVRE JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Tinqueux
Nom, Prénom(s)
DESPEE BRUNO , RENE , CHARLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Tinqueux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2000
Siret
43261963300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
29 RUE JOSEPH CUGNOT
51430 , TINQUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2011
Siret
43261963300022
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immeubles
Adresse
160 RUE 160 Rue Louis Victor de Broglie
51430 , Bezannes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15247
Date d'ajout
04/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Dissolution à compter du 06/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/12/2019, liquidateur : DESPEE Bruno, René, Charles, et FAVRE Jean-Pierre, siège de la liquidation : 160 Rue Louis Victor de Broglie 51430 Bezannes, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 16/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).