Entreprise : TEX TUFFED - SIREN 432 602 670
Identité
Dénomination
TEX TUFFED
SIREN (siège)
432 602 670
Date d'immatriculation au RNE
21/08/2000
Date de fin de la personne morale
20/08/2050
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2001
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
18 AV DE LA GARE 43110 AUREC-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOULIER DAVID , BERTRAND , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Unieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
43260267000015
Code APE
923H
Adresse
18 AV DE LA GARE
43110 , AUREC-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/004680
Date d'ajout
22/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 22/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/004691
Date d'ajout
22/10/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 22/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/001454
Date d'ajout
27/03/2018
Description
Par ordonnance en date du 14/03/2018, le Président du Tribunal de Commerce du Puy en Velay, a désigné, à effet du 1er octobre 2014, Représentant des créanciers - liquidateur : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 Rue De la Ronzade 43000 LE PUY-EN-VELAY en remplacement du mandataire de justice précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/000182
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Ordonnance du Président en date du 12/01/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur CUSIN Patrice en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/03/2010
Description
Ordonnance Président du 01-03-2010 nommant Mr David GOUTALAND en qualité de juge commissaire en remplacement de Mr Louis MANET.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/07/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 11/07/2008 nommant Maître PETAVY Raphael rue Richond des Brus 43000 Le Puy-en-Velay en qualité de liquidateur en remplacement de Me Jean-Alain REAU.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 07/09/2001 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 17/06/2001. Juge Commissaire : M MANET LOUIS Liquidateur : ME REAU JEAN 5 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY EN VELAY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/08/2000
Description
Historique des observations RCS : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPOSEE LE 27/08/2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 07/09/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).